RIVAS SUAREZ ANA
Informe ejecutivo de RIVAS SUAREZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIVAS SUAREZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS SA | Consejero | 26/01/2016 | 12/11/2019 |
SEDES SA | Consejero | 21/08/2012 | 24/08/2016 |
SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO SA | Miem.Com.Ej. | 15/10/2012 | 29/12/2015 |
SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO SA | Consejero | 15/10/2012 | 29/12/2015 |
VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA | Consejero Delegado Solidario | 28/08/2012 | 29/06/2015 |
VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA | Vicepresidente | 28/08/2012 | 29/06/2015 |
VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA | Consejero | 28/08/2012 | 29/06/2015 |
SEDES SA | Miem.Com.Ej. | 21/08/2012 | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE RIVAS SUAREZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS SUAREZ ANA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 135, S 8, H AS 10857, I/A 58 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-33
Empresa: SEDES SA
Consejero
- Rivas Suarez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 57, S 8, H AS 1463, I/A 218 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-33
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 133, S 8, H AS 10857, I/A 48 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-33
Apoderado Mancomunado
Consejero
- ARBOLEYA SA
- Ayuntamiento De Aviles
- Ayuntamiento De Gijon
- Ayuntamiento De Langreo
- Ayuntamiento De Oviedo
- Cañal Villanueva Jose Manuel
- CONSTRUCCIONES FRESNO SA
- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA SA
- CONSTRUCTORA PRINCIPADO SA
- Fernandez Gonzalez Belen
- Fernandez Pereiro Juan Jose
- Garcia Garcia Diana
- Pola Alonso Isaac
- Rivas Suarez Ana
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 153, S 8, H AS 2480, I/A 100 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-33
Consejero Delegado Solidario
- Rivas Suarez Ana
Consejero
- Rivas Suarez Ana
Vicepresidente
- Rivas Suarez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4014 , F 75, S 8, H AS 1822, I/A 50 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-33
Empresa: SEDES SA
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 52, S 8, H AS 1463, I/A 202 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Apoderado Mancomunado
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Ayuntamiento De Langreo
- Fernandez Garcia Jose Manuel
- Fernandez Gonzalez Belen
- Rivas Suarez Ana
Pres.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 150, S 8, H AS 2480, I/A 88 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-33
Consejero Delegado Solidario
- Rivas Suarez Ana
Consejero
- Diaz Garcia Esther
- Garzo Garcia Elena
- Isidro Rodriguez Pedro
- Rivas Suarez Ana
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rivas Suarez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3161 , F 174, S 8, H AS 1822, I/A 43 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-33
Empresa: SEDES SA
Miem.Com.Ej.
- Fernandez Garcia Jose Manuel
- Miñon Gonzalez De Langarica Pilar
- Rivas Suarez Ana
Pres.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 50, S 8, H AS 1463, I/A 189 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-33
Empresa: SEDES SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 49, S 8, H AS 1463, I/A 188 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-33
Información de RIVAS SUAREZ ANA
Mostramos los datos de RIVAS SUAREZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS SUAREZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos