AYORA DIAZ ARACELI
Informe ejecutivo de AYORA DIAZ ARACELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AYORA DIAZ ARACELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IT HUMAN STRATEGIES SLNE | Administrador Unico | 15/03/2011 | 06/02/2020 |
IT HUMAN STRATEGIES SLNE | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
ELIGECOACHING SL | Administrador Mancomunado | 14/06/2010 | 16/04/2012 |
VINCULACIONES DE AYORA DIAZ ARACELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYORA DIAZ ARACELI
Empresa: IT HUMAN STRATEGIES SLNE
Liquidador
- Ayora Diaz Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 177, S 9, H M 2037, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: IT HUMAN STRATEGIES SLNE
Administrador Unico
- Ayora Diaz Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 177, S 9, H M 2037, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: ELIGECOACHING SL
Administrador Mancomunado
- Ayora Diaz Araceli
- Montes Cortaberria Aranzazu
- Rodriguez Fernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27787 , F 185, S 8, H M 500771, I/A 3 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Empresa: AYORA DIAZ ARACELI 003355792T SLNE
Administrador Unico
- Ayora Diaz Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 174, S 9, H M 2037, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: ELIGECOACHING SL
Administrador Mancomunado
- Ayora Diaz Araceli
- Montes Cortaberria Aranzazu
- Rodriguez Fernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27787 , F 182, S 8, H M 500771, I/A 1 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Información de AYORA DIAZ ARACELI
Mostramos los datos de AYORA DIAZ ARACELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYORA DIAZ ARACELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos