IT HUMAN STRATEGIES SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Magdalena, 38
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IT HUMAN STRATEGIES SLNE
CIF B86161429
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 02/03/2011
Nombres Anteriores
- AYORA DIAZ ARACELI 003355792T SLNE
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IT HUMAN STRATEGIES SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IT HUMAN STRATEGIES SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayora Diaz Araceli | Administrador Unico | 15/03/2011 | 06/02/2020 |
Ayora Diaz Araceli | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
Dominguez Dominguez Francisco De Borja | Apoderado | 11/04/2011 | 06/02/2020 |
ACTOS BORME DE IT HUMAN STRATEGIES SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 177, S 9, H M 2037, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 177, S 9, H M 2037, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 177, S 9, H M 2037, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 177, S 9, H M 2037, I/A 4 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 175, S 9, H M 2037, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: AYORA DIAZ ARACELI 003355792T SLNE
- IT HUMAN STRATEGIES SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 175, S 9, H M 2037, I/A 2 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: AYORA DIAZ ARACELI 003355792T SLNE
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 174, S 9, H M 2037, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: AYORA DIAZ ARACELI 003355792T SLNE
Dirección:C/ MAGDALENA 38 5º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/03/11
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD DE SERVICIOS EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 174, S 9, H M 2037, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28