MONTES CORTABERRIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de MONTES CORTABERRIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTES CORTABERRIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL | Apoderado | 24/01/2013 | 08/08/2016 |
ELIGECOACHING SL | Liquidador | 16/04/2012 | 16/04/2012 |
ELIGECOACHING SL | Administrador Mancomunado | 14/06/2010 | 16/04/2012 |
SOLUCIONES DE VIDEO Y COMUNICACIONES HACHE SL | Apoderado | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE MONTES CORTABERRIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES CORTABERRIA ARANZAZU
Empresa: CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL
Apoderado
- Astibia Vives Itziar
- Bely Emmanuelle Marianne
- Martinez Garcia Cristina
- Montes Cortaberria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31656 , F 214, S 8, H M 403155, I/A 74 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Empresa: CAMPOFRIO FOOD GROUP HOLDING SL
Apoderado
- Montes Cortaberria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 81, S 8, H M 403155, I/A 48 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Empresa: ELIGECOACHING SL
Liquidador
- Montes Cortaberria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27787 , F 185, S 8, H M 500771, I/A 3 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Empresa: ELIGECOACHING SL
Administrador Mancomunado
- Ayora Diaz Araceli
- Montes Cortaberria Aranzazu
- Rodriguez Fernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27787 , F 185, S 8, H M 500771, I/A 3 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Empresa: ELIGECOACHING SL
Administrador Mancomunado
- Ayora Diaz Araceli
- Montes Cortaberria Aranzazu
- Rodriguez Fernandez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27787 , F 182, S 8, H M 500771, I/A 1 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Apoderado
- Montes Cortaberria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25747 , F 22, S 8, H M 357955, I/A 10 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de MONTES CORTABERRIA ARANZAZU
Mostramos los datos de MONTES CORTABERRIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES CORTABERRIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos