AYMERICH RIESTRA FRANCISCO
Informe ejecutivo de AYMERICH RIESTRA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE AYMERICH RIESTRA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLF BUSINESS PARTNERS SL | Administrador Unico | 16/09/2022 | |
GOLF PLAYER SL | Administrador Solidario | 26/10/2018 | |
HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE AYMERICH RIESTRA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYMERICH RIESTRA FRANCISCO
Empresa: GOLF BUSINESS PARTNERS SL
Administrador Unico
- Aymerich Riestra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6223, L 5130, F 62, S 8, H MA169393, I/A 2 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-29
Empresa: GOLF PLAYER SL
Administrador Solidario
- Aymerich Riestra Francisco
- Mowinckel Vargas Zuñiga Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5650 , F 125, S 8, H M 21622, I/A 9 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-28
Empresa: ATENEA GOLF MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Aymerich Riestra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28844 , F 10, S 8, H M 519377, I/A 2 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aymerich Riestra Francisco
- Dolz De Espejo Arrospide Carlos
- Fernandez Peña Garcia Mario
- Hernandez Soriano Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20064 , F 78, S 8, H M 353994, I/A 3 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Empresa: HACER NEGOCIOS EN COLOMBIA SL
Administrador Mancomunado
- Aymerich Riestra Francisco
- Espinosa De Los Monteros Cernuda Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29792 , F 191, S 8, H M 536023, I/A 1 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28
Empresa: SYTYOS DE MFDOS SL
Consejero
- Aymerich Riestra Francisco
- De Silva Arrospide Jose
- Fernandez Peña Garcia Mario
- INVERNESS SL
- MUELLEDOS SL
- Urrutia De Errazquin Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 152, S 8, H M 343517, I/A 12 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Empresa: SOTOGRANDE SA
Apoderado Mancomunado
- Abad Manso Esperanza
- Alvarez Nardone Gaston Ignacio
- Anso Armendariz Ignacio
- Aymerich Riestra Francisco
- Basterrechea Alvarez Jose Maria
- Caballero Diaz Jeronimo
- Cano Infantes Jose
- Cano Infantes Jose
- Caralt Coloma Jorge
- Castillo Alvarez Andres
- De Pedro Alcaide Luis
- De Pedro Alcaide Luis
- Duran Haro Jesus
- Elosegui Bergareche Juan Jose
- Errazquin Alvarez Antonio
- Errazquin Alvarez Antonio
- Friera Acebal Javier
- Goday Insausti Borja Placido
- Goday Insausti Borja Placido
- Granados Doblado Eva Belen
- Ibañez De Aldecoa Miriam Firksman
- Lancharro Cobos Valentin
- Lempereur De Saint Pierre Ivan Bernard Marie
- Lempereur De Saint Pierre Ivan Bernard Marie
- Lopez Marzo Mercedes
- Lopez Marzo Mercedes
- Marin Vallejo Luis Jesus
- Marin Vallejo Luis Jesus
- Marin Vallejo Luis Jesus
- Marquez Ramos Diego Miguel
- Moreno Romero Sonia
- Pamo Martin Maria Adoracion
- Pamo Martin Maria Adoracion
- Pepler Norton Michael Peter
- Pepler Norton Michael Peter
- Perez Garcia Angel
- Perez Garcia Angel
- Rendueles Villar Juan Alvarez
- Rendueles Villar Juan Alvarez
- Saez Herrero Gaspar
- Saez Herrero Gaspar
- Saez Herrero Gaspar
- Santiuste Ruiz Ignacio
- Sola Martinez Joaquin Ramon
- Soto Alarcon Rocio
- Villagran Nuñez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 45, S 8, H CA 9166, I/A 219 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-11
Empresa: ATENEA GOLF MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Aymerich Riestra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28844 , F 9, S 8, H M 519377, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Empresa: AYMERICH GOLF MANAGEMENT SL
Consejero
Presidente
- Aymerich Riestra Francisco
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17037 , F 223, S 8, H M 231029, I/A 31 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Empresa: AYMERICH INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Aymerich Riestra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26768 , F 33, S 8, H M 482340, I/A 2 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
VER MAS ACTOS
Información de AYMERICH RIESTRA FRANCISCO
Mostramos los datos de AYMERICH RIESTRA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYMERICH RIESTRA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos