LOPEZ MARZO MERCEDES
Informe ejecutivo de LOPEZ MARZO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ MARZO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MARZO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MARZO MERCEDES
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barrenechea Elorrieta Santiago
- Elizaga Corrales Juan
- Lopez Marzo Mercedes
- Zafra Jimenez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 176, S 8, H M 16501, I/A 38 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 176, S 8, H M 16501, I/A 38 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 172, S 8, H M 16501, I/A 32 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 172, S 8, H M 16501, I/A 32 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 170, S 8, H M 16501, I/A 28 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 170, S 8, H M 16501, I/A 28 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Empresa: SOTOGRANDE SA
Apoderado Mancomunado
- Abad Manso Esperanza
- Alvarez Nardone Gaston Ignacio
- Anso Armendariz Ignacio
- Aymerich Riestra Francisco
- Basterrechea Alvarez Jose Maria
- Caballero Diaz Jeronimo
- Cano Infantes Jose
- Cano Infantes Jose
- Caralt Coloma Jorge
- Castillo Alvarez Andres
- De Pedro Alcaide Luis
- De Pedro Alcaide Luis
- Duran Haro Jesus
- Elosegui Bergareche Juan Jose
- Errazquin Alvarez Antonio
- Errazquin Alvarez Antonio
- Friera Acebal Javier
- Goday Insausti Borja Placido
- Goday Insausti Borja Placido
- Granados Doblado Eva Belen
- Ibañez De Aldecoa Miriam Firksman
- Lancharro Cobos Valentin
- Lempereur De Saint Pierre Ivan Bernard Marie
- Lempereur De Saint Pierre Ivan Bernard Marie
- Lopez Marzo Mercedes
- Lopez Marzo Mercedes
- Marin Vallejo Luis Jesus
- Marin Vallejo Luis Jesus
- Marin Vallejo Luis Jesus
- Marquez Ramos Diego Miguel
- Moreno Romero Sonia
- Pamo Martin Maria Adoracion
- Pamo Martin Maria Adoracion
- Pepler Norton Michael Peter
- Pepler Norton Michael Peter
- Perez Garcia Angel
- Perez Garcia Angel
- Rendueles Villar Juan Alvarez
- Rendueles Villar Juan Alvarez
- Saez Herrero Gaspar
- Saez Herrero Gaspar
- Saez Herrero Gaspar
- Santiuste Ruiz Ignacio
- Sola Martinez Joaquin Ramon
- Soto Alarcon Rocio
- Villagran Nuñez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 45, S 8, H CA 9166, I/A 219 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27191 , F 168, S 8, H M 16501, I/A 25 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: AYMERICH GOLF MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Lopez Marzo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17037 , F 223, S 8, H M 231029, I/A 32 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Empresa: AYMERICH GOLF MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17037 , F 222, S 8, H M 231029, I/A 29 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
Información de LOPEZ MARZO MERCEDES
Mostramos los datos de LOPEZ MARZO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MARZO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos