ARZANEGI PINEDO GOTZON
Informe ejecutivo de ARZANEGI PINEDO GOTZON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARZANEGI PINEDO GOTZON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDOJAN DISTRIBUCION SL | Administrador Mancomunado | 11/11/2020 | 09/02/2021 |
ONDOJAN DISTRIBUCION SL | Liquidador | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 23/03/2018 | 24/11/2020 |
ONDOJAN DISTRIBUCION SL | Socio Unico | 27/07/2015 | 11/11/2020 |
ONDOJAN DISTRIBUCION SL | Administrador Unico | 27/07/2015 | 11/11/2020 |
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado | 20/02/2018 |
VINCULACIONES DE ARZANEGI PINEDO GOTZON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARZANEGI PINEDO GOTZON
Empresa: ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Liquidador
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- Perez Aguirre Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-48
Empresa: ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Administrador Mancomunado
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo
- Perez Aguirre Juan Ignacio
Liquidador
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- Perez Aguirre Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- ACYSE ASESORES SL
- ALKARLAN GESTION SL
- ARUM ASESORES SL
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- ASEBIL-HERBEA ASESORES SL
- ASESORES SOLEINAR SL
- Asesoria Consultoria Terrasa Mellado Sociedad Limi
- ASESORIA EUROBILBAO SL
- ASESORIA GERSHA SL
- Bueso Merino David
- Cano Perez Antonio
- Chapa Devesa Roberto Benito
- CICONIA CONSULTORIA SL
- CONTABILIDADES GASTEIZ SL
- Diaz Risco Maria Luisa
- DOMENECH GIMENO GESTIO SL
- DSS PROGRESS CONSULTORES SL
- Espert Zanon Gonzalo
- Fernandes Monteiro Rodolfo
- Fernandez Saltor Carmen
- Ferrera Rodriguez Andrea
- FICOGEST SL
- FINANSEGUR ASESORES SL
- GABINETE A3 ASESORES CONSULTORES SA
- Garcia Pando Isidoro
- Garmendia Eguren Unai
- Gesti-on Bizkaia Correduria De Seguros 2015 Socied
- GESTIO ABP SL
- Gonzalez Avila Lorena
- Gonzalez De La Vega Justo Luis
- Gurrutxaga Aizpeolea Xabier
- Ingles Lacasa Rafael
- INVERPA MEDITERRANEO SL
- J.A.GESTIO DE NEGOCIS SA
- LAMBERT CASTELLO SL
- LEMES ASESORES FISCALES SL
- Llamazares Galvan Alberto
- MAR CONSULTING ALZIRA SL
- Oliva-tristan Gomez Borja
- Oliver Guasp Bartolome
- Olmos Muñoz Francisco Salvador
- POLO & PALACIOS SL
- PRESUPUESTAME EXTREMADURA SL
- RIOJAMACRAL SL
- Roa Delgado Juan Jose
- Rodriguez Galvan Sara Isabel
- Salinas Martinez Francisca
- Sandin Sisto Gustavo Daniel
- Ubeda Herrero Asesores Legales Y Tributarios Socie
- UNAEX CONSULTORIA DE EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928 , F 133, S 8, H BI 17,A , I/ 4157 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-48
Empresa: ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Administrador Mancomunado
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo
- Perez Aguirre Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Empresa: ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Arzanegi Pinedo Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- ACTUAL CONTABILIDAD SL
- ADGES ASESORES SL
- Alta Gexis Consultores Y Asesores De Empresa Socie
- Arcadio Inversiones Y Asesoramiento Sociedad Limit
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- ASALA SERVICIOS EMPRESARIALES SL
- Asesco Mallorca Asesores E Inversores Sociedad Lim
- ASESORAMIENTO INTEGRAL DE PYMES SL
- ASESORES E CONSULTORES GESCON SL
- ASESORES MASAED SL
- ASSESSORIA ELOI SL
- Bas Lopez Rafael
- Bastias Nogales Felix
- BCN SOLUTIONS 2010 SL
- BEREA ASESORAMIENTO Y GESTION SL PR
- BIZURI SL
- BRUJULA CONSULTORES SEVILLA SL
- Buenestado Barroso Jose Luis
- Carrasco Perez Victor
- Carrascosa Moron Luisa Del Carmen
- CGA CONSULTORES CASTELLON SL
- CONTAXNOM SOLUCIONES SL
- Correduria De Seguros E Inversiones Gonzalez Del A
- Crespo Scigliano Daniel Alejandro
- Cruz Peña Miguel Angel
- DECONTAS XESTORIA ADMINISTRATIVA SL
- Delgado Avivar Juan Francisco
- DIRECCION Y ASESORAMIENTO FISCAL SL
- DORA MAIPU SL
- DUETS EXUS SL
- E S C CONFISA SL
- ELITE ADMINISTRACION SL
- Esteban Faus Gomar
- Etxebarria Iturriondobeitia Jose Martin
- EUROASESORES DE HARO Y MUÑOZ SL
- EXPERT CONSULTORES SL
- F FERNANDEZ CABRA SLP
- FIKA CONSULTORIA SL
- FISCOSERVET SL
- Galan Del Pozo Javier
- Galan Mera Fernando
- GALARRETA Y PROVEDO SL
- Garcia Barroso Juan
- Garcia Bartolome Angel Sergio
- Garcia Lopez Pedro Jose
- GARCIA SALGADO SL
- Garmendia Eguren Unai
- GESFISER IBR SL
- GESPOLI ASESORIA Y SERVICIOS SL LAB
- GESTORIA ADMINISTRATIVA XENTIONAK SL
- GESTORIA COR SL
- GF CONSULTORIA DE EMPRESAS SL
- Gomez Diaz Moises
- Gomez Martinez Ildefonso
- Gonzalez Gonzalez Lorena
- GOODWAT TAX & LEGAL SL
- IENODE SLL
- IRISARRI PRIETO SL CORREDURIA DE SE
- Isabel Gonzalez Maria Del Valle
- Jones John Paul
- KARMELE OLEAGA GOYA SLP
- Lavado Prieto Jose Daniel
- Leon Calderon Maricris
- Mairena Gamiz Manuel
- MAPA INNOVACIO SL
- Marconel Romero Carmen
- MARSAL SERVEIS DE GESTIO SL
- Martinez Navarro Carlos
- MASDEMAR SL
- Mateo Noguera Antonio
- MONACASA2015 SL
- Morejon Altura Jose Carlos
- MP SERVEIS D'EMPRESES SL
- Navarro Benitez Maria Rafaela
- Navarro Mendez Jose Luis
- Ortigosa Ortigosa Juan
- Pacheco Notario Francisco Miguel
- Pares Fontanals Jaume
- Pastor Ferrer Jose
- Perez Rodriguez Julian
- Prevencion Legal Abogados Y Mediadores Sociedad Li
- Puche Alacid Jose
- Rodriguez Robles Cristina
- ROMEHU CONSULTORES Y ASOCIADOS SL
- Rsc Grupo Asesor Asesoramiento Empresarial Persona
- RUIZ BARCELO SERVICIOS JURIDICOS SL
- Sande Crespo Jose Emilio
- Serrano Tejada Domingo
- SKY BCN MANAGEMENT 2008 SL
- Sole Torres Miquel
- STEIN TAX & LEGAL ADVISORS SL
- Suengas Goenechea Alfonso
- TAT TECNICA ASESORA TRIBUTARIA SL
- UNIPRASA SLP
- Vazquez Galiano Miguel
- Vicente Mendo Beatriz
- Vidal Serveis D Assessoraments I Gestio Sociedad L
- ZAMORANA DE DERECHO PRIVADO XXI SL
- Zhang Sheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5698 , F 191, S 8, H BI 17,A , I/ 3757 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-48
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- Ferrate Blasco Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 60, S 8, H V 178506, I/A 29 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-46
Empresa: ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Arzanegi Pinedo Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 113, S 8, H BI 66650, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-48
Empresa: ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Socio Único
- Arzanegi Pinedo Gotzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 113, S 8, H BI 66650, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-48
Información de ARZANEGI PINEDO GOTZON
Mostramos los datos de ARZANEGI PINEDO GOTZON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARZANEGI PINEDO GOTZON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos