ONDOJAN DISTRIBUCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Urbide, 21
Código Postal 48100
Municipio Mungia
Provincia Bizkaia
Razón Social ONDOJAN DISTRIBUCION SL
CIF B95814893
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 23/07/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arzanegi Pinedo Gotzon | Administrador Mancomunado | 11/11/2020 | 09/02/2021 |
Arzanegi Pinedo Gotzon | Liquidador | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo | Administrador Mancomunado | 11/11/2020 | 09/02/2021 |
Perez Aguirre Juan Ignacio | Administrador Mancomunado | 11/11/2020 | 09/02/2021 |
Perez Aguirre Juan Ignacio | Liquidador | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
Arzanegi Pinedo Gotzon | Socio Unico | 27/07/2015 | 11/11/2020 |
Arzanegi Pinedo Gotzon | Administrador Unico | 27/07/2015 | 11/11/2020 |
ACTOS BORME DE ONDOJAN DISTRIBUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-48
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
- Otras modificaciones estatutarias: se modifican los art. 4 y 8 de estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 114, S 8, H BI 66650, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48