ESPERT ZANON GONZALO
Informe ejecutivo de ESPERT ZANON GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPERT ZANON GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GM GESPERT GESTION SL | Administrador Unico | 03/01/2017 | |
COMPAÑIA DEL ALTO VINALOPO IRIS SL | Apoderado | 03/02/2016 |
VINCULACIONES DE ESPERT ZANON GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPERT ZANON GONZALO
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- ACYSE ASESORES SL
- ALKARLAN GESTION SL
- ARUM ASESORES SL
- Arzanegi Pinedo Gotzon
- ASEBIL-HERBEA ASESORES SL
- ASESORES SOLEINAR SL
- Asesoria Consultoria Terrasa Mellado Sociedad Limi
- ASESORIA EUROBILBAO SL
- ASESORIA GERSHA SL
- Bueso Merino David
- Cano Perez Antonio
- Chapa Devesa Roberto Benito
- CICONIA CONSULTORIA SL
- CONTABILIDADES GASTEIZ SL
- Diaz Risco Maria Luisa
- DOMENECH GIMENO GESTIO SL
- DSS PROGRESS CONSULTORES SL
- Espert Zanon Gonzalo
- Fernandes Monteiro Rodolfo
- Fernandez Saltor Carmen
- Ferrera Rodriguez Andrea
- FICOGEST SL
- FINANSEGUR ASESORES SL
- GABINETE A3 ASESORES CONSULTORES SA
- Garcia Pando Isidoro
- Garmendia Eguren Unai
- Gesti-on Bizkaia Correduria De Seguros 2015 Socied
- GESTIO ABP SL
- Gonzalez Avila Lorena
- Gonzalez De La Vega Justo Luis
- Gurrutxaga Aizpeolea Xabier
- Ingles Lacasa Rafael
- INVERPA MEDITERRANEO SL
- J.A.GESTIO DE NEGOCIS SA
- LAMBERT CASTELLO SL
- LEMES ASESORES FISCALES SL
- Llamazares Galvan Alberto
- MAR CONSULTING ALZIRA SL
- Oliva-tristan Gomez Borja
- Oliver Guasp Bartolome
- Olmos Muñoz Francisco Salvador
- POLO & PALACIOS SL
- PRESUPUESTAME EXTREMADURA SL
- RIOJAMACRAL SL
- Roa Delgado Juan Jose
- Rodriguez Galvan Sara Isabel
- Salinas Martinez Francisca
- Sandin Sisto Gustavo Daniel
- Ubeda Herrero Asesores Legales Y Tributarios Socie
- UNAEX CONSULTORIA DE EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928 , F 133, S 8, H BI 17,A , I/ 4157 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 160, S 8, H BI 17,A , I/ 3891 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-48
Empresa: GM GESPERT GESTION SL
Administrador Unico
- Espert Zanon Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10217, L 7499, F 1, S 8, H V 173963, I/A 1 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-46
Empresa: COMPAÑIA DEL ALTO VINALOPO IRIS SL
Apoderado
- Espert Zanon Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3889 , F 146, S 8, H A 146751, I/A 5 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-03
Información de ESPERT ZANON GONZALO
Mostramos los datos de ESPERT ZANON GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPERT ZANON GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos