ARRIORTUA PRIMO ZUZEN
Informe ejecutivo de ARRIORTUA PRIMO ZUZEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARRIORTUA PRIMO ZUZEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZE SUPPORT SERVICES SL | Socio Unico | 31/08/2012 | |
AZE SUPPORT SERVICES SL | Administrador Unico | 31/08/2012 | |
AZGE ENGINEERING SERVICES SL | Administrador Unico | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE ARRIORTUA PRIMO ZUZEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIORTUA PRIMO ZUZEN
Empresa: GESTION47 SL
Administrador Unico
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671 , F 158, S 8, H BI 45811, I/A 4 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
Liquidador
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 206, S 8, H BI 59707, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Empresa: HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Arriortua Primo Zuzen
Liquidador
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 206, S 8, H BI 59707, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Empresa: AZE SUPPORT SERVICES SL
Administrador Unico
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 21, S 8, H M 544055, I/A 1 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: AZE SUPPORT SERVICES SL
Socio Único
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30228 , F 21, S 8, H M 544055, I/A 1 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Empresa: AZGE INGENIERING SERVICES SL
Administrador Unico
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 185, S 8, H BI 60695, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Empresa: AZGE INGENIERING SERVICES SL
Socio Único
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5296 , F 185, S 8, H BI 60695, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Empresa: HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 204, S 8, H BI 59707, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Empresa: HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
Socio Único
- Arriortua Primo Zuzen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 204, S 8, H BI 59707, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Apoderado Solidario
- Arriortua Primo Zuzen
- Lopez Casanova Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 26, S 8, H BI 57810, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-48
Información de ARRIORTUA PRIMO ZUZEN
Mostramos los datos de ARRIORTUA PRIMO ZUZEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIORTUA PRIMO ZUZEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos