TECHNICAL FACILITY MANAGEMENT SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TXORIERRI ETORBIDEA 9 - OFICINA 103
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social TECHNICAL FACILITY MANAGEMENT SERVICES SL
CIF B95635124
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 10/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arriortua Lopez Alaia
VINCULACIONES DE TECHNICAL FACILITY MANAGEMENT SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECHNICAL FACILITY MANAGEMENT SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriortua Lopez Alaia | Socio Unico | 17/01/2011 | 09/03/2023 |
Arriortua Lopez Alaia | Administrador Unico | 17/01/2011 | 09/03/2023 |
Arriortua Lopez Alaia | Liquidador | 09/03/2023 | 09/03/2023 |
Arriortua Primo Zuzen | Apoderado Solidario | 17/01/2011 | 09/03/2023 |
Lopez Casanova Ana Isabel | Apoderado Solidario | 17/01/2011 | 09/03/2023 |
ACTOS BORME DE TECHNICAL FACILITY MANAGEMENT SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 26, S 8, H BI 57810, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 26, S 8, H BI 57810, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 26, S 8, H BI 57810, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 26, S 8, H BI 57810, I/A 3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 26, S 8, H BI 57810, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 23, S 8, H BI 57810, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 23, S 8, H BI 57810, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-48
Dirección:C/ TXORIERRI ETORBIDEA 9 - OFICINA 103 (DERIO)
Comienzo de operaciones:10/12/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Servicios Técnicos de gestión y control de mantenimiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5187 , F 23, S 8, H BI 57810, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-48