HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Txorierriko Etorbidea, 9
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
CIF B95674545
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 23/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arriortua Primo Zuzen
VINCULACIONES DE HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriortua Primo Zuzen | Administrador Unico | 24/01/2012 | 15/12/2022 |
Arriortua Primo Zuzen | Socio Unico | 24/01/2012 | 15/12/2022 |
Arriortua Primo Zuzen | Liquidador | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
Lopez Casanova Ana Isabel | Apoderado | 03/01/2013 | 15/12/2022 |
ACTOS BORME DE HIGH TECHNICAL SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 206, S 8, H BI 59707, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 206, S 8, H BI 59707, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 206, S 8, H BI 59707, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 206, S 8, H BI 59707, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 204, S 8, H BI 59707, I/A 2 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 204, S 8, H BI 59707, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 204, S 8, H BI 59707, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Dirección:C/ TXORIERRIKO ETORBIDEA 9 - EDIFICIO ARTEAGA, OFI (DERIO)
Comienzo de operaciones:23/01/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ENERGIAS ALTERNATIVAS. INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION. ACTIVIDADESCIENTIFICAS Y TECNICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 204, S 8, H BI 59707, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48