ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA | Apoderado | 16/10/2010 |
VINCULACIONES DE ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA
Consejero
- Arce Lozano Alfredo
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
- Calleja Corujedo Jose Luis Maria
- Rodriguez Creixems Concepcion
- Velez Sanchez Maria Del Carmen
Presidente
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 148, S 8, H M 9849, I/A 47 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
Consejero
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
- De Santiago Perals Lujan
- Galiana Ferrandiz Esther
Presidente
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 28, S 8, H M 63071, I/A 43 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 26, S 8, H M 63071, I/A 42 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Empresa: TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
Apoderado
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
- Artiles Artiles Maria-teresa
- Artiles Artiles Maria-teresa
- Corral Lopez Esther
- Corral Lopez Esther
- Garcia Morato Vozmediano Maria Josefa
- Garcia Morato Vozmediano Maria Josefa
- Jimenez Montesinos Manuel
- Jimenez Montesinos Manuel
- Olmedo Manzaneque Francisco Gregorio
- Olmedo Manzaneque Francisco Gregorio
- Taboada Lopez Jose- Manuel
- Taboada Lopez Jose- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 25, S 8, H M 63071, I/A 41 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
Apoderado
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
- Hermosilla Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26313 , F 146, S 8, H M 474162, I/A 11 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Empresa: ISAMERA SL
Apoderado
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
- Vacas Diaz Francisco Angel
- Vacas Garcia Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20437 , F 106, S 8, H M 361487, I/A 8 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Empresa: ISAMERA SL
Consejero
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
Secretario
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20437 , F 106, S 8, H M 361487, I/A 8 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Empresa: RODEG SL
Apoderado
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1759 , F 184, S 8, H M 31808, I/A 15 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Empresa: RODEG SL
Consejero
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
Secretario
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1759 , F 184, S 8, H M 31808, I/A 15 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Empresa: TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
Apoderado
- Arnaez Ortiz Maria Teresa
- Garcia Morato Vozmediano Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 25, S 8, H M 63071, I/A 38 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
VER MAS ACTOS
Información de ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARNAEZ ORTIZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos