INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA - EN SITUACION CONCURSAL
Dirección social Calle Monte Esquinza, 20
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA
CIF A28238723
Actividad Actividades de diseño especializado
Teléfono 91 781 70 60
Página Web www.incodesa.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arce Lozano Alfredo | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2019 | |
Rubio Lennon Hunt Guillermo Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/11/2019 | |
Urcelay Verdugo Maria | Apoderado Mancomunado | 06/11/2019 | |
Arce Lozano Alfredo | Apoderado | 06/08/2019 | |
Arnaez Ortiz Maria Teresa | Apoderado | 16/10/2010 | |
Calleja Corujedo Jose Luis | Apoderado | 16/10/2010 | |
Cano Ferrer Ana | Apoderado | 16/10/2010 | |
Romero Villafranca Juan | Apoderado | 16/10/2010 | |
Urcelay Verdugo Maria | Apoderado | 16/10/2010 | |
Velez Sanchez Maria Del Carmen | Apoderado | 16/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA
Nif:A28238723
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
Auto de fecha 15 de febrero de 2021 rectificado por otro de fecha 23 de junio de 2021 presentado en union de Adicion por el que se declara la apertura de la fase de liquidacion, disolucion de la sociedad, cese de administradores
Fecha de Resolución:15/02/2021
Número Procedimiento Concursal:690/2020
Datos Registrales:
Tomo:
27937
Libro:
0
Folio:
154
Hoja:
8-9849
Inscripción:
57
Fecha Inscripción24/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 154, S 8, H M 9849, I/A 57 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA
Nif:A28238723
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
En rectificación de la adición presentada el 5 de noviembre de 2021 se hace constar que las facultades de administración del concursado quedan en suspensión sobre la masa activa
Fecha de Resolución:15/02/2021
Número Procedimiento Concursal:690/2020
Datos Registrales:
Tomo:
27937
Libro:
0
Folio:
154
Hoja:
8-9849
Inscripción:
57
Fecha Inscripción24/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 154, S 8, H M 9849, I/A 57 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES SA
Nif:A28238723
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID
Juez / Ponente:CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
Auto de fecha 15 de febrero de 2021 rectificado por otro Auto de 23 de junio de.2021 por el que se declara la sociedad en concurso y suspension de las facultades de administracion
Fecha de Resolución:15/02/2021
Número Procedimiento Concursal:690/2020
Datos Registrales:
Tomo:
27937
Libro:
0
Folio:
154
Hoja:
8-9849
Inscripción:
57
Fecha Inscripción24/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 154, S 8, H M 9849, I/A 57 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 154, S 8, H M 9849, I/A 57 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 154, S 8, H M 9849, I/A 56 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 154, S 8, H M 9849, I/A 56 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 154, S 8, H M 9849, I/A 56 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 153, S 8, H M 9849, I/A 55 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 152, S 8, H M 9849, I/A 54 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 152, S 8, H M 9849, I/A 54 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28