TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA - EXTINGUIDA
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Razón Social TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
CIF A28652733
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
Órgano Administración Administrador único
Propietario TALLERES DE ARTE GRANDA SA
Auditor CHARMAN AUDITORES SA
VINCULACIONES DE TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnaez Ortiz Maria Teresa | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2013 | 10/10/2016 |
Artiles Artiles Maria-teresa | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2013 | 10/10/2016 |
Canton Gongora Maria Josefa | Representante | 07/07/2014 | 10/10/2016 |
CHARMAN AUDITORES SA | Auditor | 14/05/2015 | 10/10/2016 |
Corral Lopez Esther | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2013 | 10/10/2016 |
De Santiago Perals Lujan | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2013 | 10/10/2016 |
Galiana Ferrandiz Esther | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2013 | 10/10/2016 |
Garcia Morato Vozmediano Maria Josefa | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2013 | 10/10/2016 |
Ruiz Dubois Santiago Diego | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/08/2013 | 10/10/2016 |
Ruiz Espiga Gomez Maria Evangelina | Consejero | 01/07/2010 | 10/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TALLER ARTESANO LOS ROSALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 46 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 46 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 46 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
- La plaza donde la sociedad tiene su domicilio social, pasó de llamarse Plaza del Generalísimo, a "Plaza de la Constitución", por acuerdo adoptado en sesión del Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón de fecha 3 de diciembre de 1982
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 45 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 45 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Capital Anterior: | 889.480,00 | Euros |
Disminución de capital | 889.480,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 45 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 45 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 43 EL CESE COMO SECRETARIO A MARIA LOURDES PEREZ LUQUE MARICALVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 28, S 8, H M 63071, I/A 43 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 28, S 8, H M 63071, I/A 43 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 29, S 8, H M 63071, I/A 44 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28