ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO
Informe ejecutivo de ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA | Apoderado | 10/04/2012 | |
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA | Apoderado | 12/08/2011 | |
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA | Consejero | 12/11/2010 | |
EUROPEA DE COMUNICACIONES SA | Consejero | 05/02/2009 | 19/08/2009 |
MITROL SA | Consejero | 05/02/2009 | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO
Empresa: ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA
Apoderado General
Apoderado
- Arizmendi Lumbreras Mariano
- Arroyo Sanchez Sebastian
- Baldasano Supervielle Arturo
- Garcia Ariza Jesus
- Martin Torres Felipe
- Pastor Lopez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 14, S 8, H M 39462, I/A 81 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA
Apoderado
- Alonso De Salas Fernando
- Arizmendi Lumbreras Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 13, S 8, H M 39462, I/A 77 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Empresa: ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arizmendi Lumbreras Mariano
- Baldasano Supervielle Arturo
- Perea Guirado Victor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 10, S 8, H M 39462, I/A 74 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-28
Empresa: MITROL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 217, S 8, H M 56516, I/A 42 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Empresa: EUROPEA DE COMUNICACIONES SA
Consejero
- Arizmendi Lumbreras Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23285 , F 146, S 8, H M 56405, I/A 27 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Información de ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO
Mostramos los datos de ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIZMENDI LUMBRERAS MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos