MARTORELL SUAREZ JAIME
Informe ejecutivo de MARTORELL SUAREZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTORELL SUAREZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRONICA Y SEMICONDUCTORES SA S.M.E | Administrador Unico | 18/08/2022 |
VINCULACIONES DE MARTORELL SUAREZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTORELL SUAREZ JAIME
Administrador Unico
- Martorell Suarez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773148, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Administrador Unico
- Martorell Suarez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43810 , F 201, S 8, H M 773148, I/A 1 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Empresa: SHORT ON THE SIDE SL
Liquidador
- Martorell Suarez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29354 , F 63, S 8, H M 528383, I/A 2 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: SHORT ON THE SIDE SL
Administrador Unico
- Martorell Suarez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29354 , F 63, S 8, H M 528383, I/A 2 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA
Apoderado General
- Martorell Suarez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 14, S 8, H M 39462, I/A 81 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS SA
Apoderado General
- Martorell Suarez Jaime
Consejero Delegado
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25669 , F 13, S 8, H M 39462, I/A 80 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: SHORT ON THE SIDE SL
Administrador Unico
- Martorell Suarez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29354 , F 62, S 8, H M 528383, I/A 1 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
Empresa: TENARIA SA
Apoderado
- Martorell Suarez Jaime
- Mele Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 94, S 8, H NA016261, I/A00087 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-31
Información de MARTORELL SUAREZ JAIME
Mostramos los datos de MARTORELL SUAREZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTORELL SUAREZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos