MITROL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Andalucia, Km. 10,300
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MITROL SA
CIF A80382476
Capital Social 62000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Perea Guirado Victor
VINCULACIONES DE MITROL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MITROL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arizmendi Lumbreras Mariano | Consejero | 05/02/2009 | 14/07/2009 |
Diaz Guijarro Alberto | Secretario | 05/02/2009 | 14/07/2009 |
Diaz Guijarro Alberto | Consejero | 05/02/2009 | 14/07/2009 |
Perea Guirado Victor | Presidente | 05/02/2009 | 14/07/2009 |
Perea Guirado Victor | Consejero Delegado | 05/02/2009 | 14/07/2009 |
Perea Guirado Victor | Consejero | 05/02/2009 | 14/07/2009 |
Buendia Manzanares Jose Carlos | Consejero | 05/02/2009 | |
Diaz Guijarro Alberto | Secretario No Consejero | 05/02/2009 |
ACTOS BORME DE MITROL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 218, S 8, H M 56516, I/A 43 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 218, S 8, H M 56516, I/A 43 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-125-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 217, S 8, H M 56516, I/A 42 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 217, S 8, H M 56516, I/A 42 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 217, S 8, H M 56516, I/A 42 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Capital Anterior: | 1.600.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.538.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 62.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21224 , F 217, S 8, H M 56516, I/A 41 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-28