ARIZA MEDINA ANTONIO
Informe ejecutivo de ARIZA MEDINA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIZA MEDINA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABORES REGIONALES DE NUESTRA TIERRA SL | Administrador Unico | 20/01/2017 |
VINCULACIONES DE ARIZA MEDINA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIZA MEDINA ANTONIO
Administrador Unico
- Ariza Medina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 97, S 8, H J 22319, I/A 1 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-23
Empresa: ACERPANEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Ariza Medina Antonio
- Fernandez Millan Juan Ramon
- Nieto Gimenez Fernando Pedro
Presidente
Secretario
- Ariza Medina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 28, S 8, H J 15865, I/A 5 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-23
Administrador Solidario
- Ariza Medina Antonio
- Molina Garcia Angel
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 95, S 8, H J 17997, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-23
Administrador Solidario
- Ariza Medina Antonio
- Molina Garcia Angel
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 93, S 8, H J 17997, I/A 1 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-23
Información de ARIZA MEDINA ANTONIO
Mostramos los datos de ARIZA MEDINA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIZA MEDINA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos