FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIDERSUR STEEL SL | Administrador Unico | 01/09/2017 | 08/06/2020 |
SUR STEEL TRANSFORMADOS SL | Liquidador | 30/11/2017 | 30/11/2017 |
SUR STEEL TRANSFORMADOS SL | Administrador Unico | 01/03/2017 | 30/11/2017 |
SIDERSUR STEEL SL | Administrador Mancomunado | 15/09/2016 | 01/09/2017 |
SIDERSUR STEEL SL | Presidente | 15/09/2016 | |
SIDERSUR STEEL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/09/2016 | |
SIDERSUR STEEL SL | Consejero | 15/09/2016 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTAL DE UBEDA SL | Consejero | 07/01/2014 | |
ACEROSOL Y AVENDAÑO SL | Socio Unico | 27/06/2012 | 01/08/2013 |
ACEROSOL Y AVENDAÑO SL | Administrador Unico | 27/06/2012 | 01/08/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON
Empresa: SUR STEEL TRANSFORMADOS SL
Liquidador
- Fernandez Millan Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 162, S 8, H J 22399, I/A 2 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-23
Empresa: SUR STEEL TRANSFORMADOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Millan Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 162, S 8, H J 22399, I/A 2 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-23
Empresa: ACERPANEL SL
Administrador Unico
- Fernandez Millan Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 51, S 8, H J 15865, I/A 6 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-23
Empresa: ACERPANEL SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Millan Juan Ramon
- Nieto Gimenez Fernando Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 51, S 8, H J 15865, I/A 6 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-23
Empresa: SUR STEEL TRANSFORMADOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Millan Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 161, S 8, H J 22399, I/A 1 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-23
Empresa: ACERPANEL SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Millan Juan Ramon
- Nieto Gimenez Fernando Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 28, S 8, H J 15865, I/A 5 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-23
Empresa: ACERPANEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Millan Juan Ramon
- Nieto Gimenez Fernando Pedro
Consejero
- Ariza Medina Antonio
- Fernandez Millan Juan Ramon
- Nieto Gimenez Fernando Pedro
Presidente
- Fernandez Millan Juan Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 414 , F 28, S 8, H J 15865, I/A 5 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-23
Consejero
- Clemente Jimenez Juan
- Fernandez Millan Juan Ramon
- Higueras Pulpillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 179, S 8, H J 14281, I/A 6 A (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-23
Empresa: ACEROSOL Y AVENDAÑO SL
Administrador Unico
- Fernandez Millan Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919, L 683, F 153, S 8, H AB 22751, I/ACIERR (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-02
Empresa: ACEROSOL Y AVENDAÑO SL
Administrador Unico
- Fernandez Millan Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919, L 683, F 151, S 8, H AB 22751, I/A 1 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-02
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON
Mostramos los datos de FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MILLAN JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos