MOLINA GARCIA DAMIAN
Informe ejecutivo de MOLINA GARCIA DAMIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINA GARCIA DAMIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFICIENCIAS Y TECNOLOGIAS ENERGETICAS SL | Administrador Solidario | 13/08/2012 | |
GABRIEL MOLINA SANTISTEBAN SL | Administrador Unico | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE MOLINA GARCIA DAMIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA GARCIA DAMIAN
Empresa: ORIENTAL DE ELECTRICIDAD SL
Liquidador
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 76, S 8, H J 13458, I/A 4 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-23
Empresa: ORIENTAL DE ELECTRICIDAD SL
Administrador Unico
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 76, S 8, H J 13458, I/A 4 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-23
Administrador Solidario
- Molina Garcia Angel
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 95, S 8, H J 17997, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-23
Administrador Solidario
- Ariza Medina Antonio
- Molina Garcia Angel
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 95, S 8, H J 17997, I/A 2 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-23
Administrador Solidario
- Ariza Medina Antonio
- Molina Garcia Angel
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 93, S 8, H J 17997, I/A 1 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-23
Empresa: ORIENTAL DE ELECTRICIDAD SL
Administrador Unico
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 76, S 8, H J 13458, I/A 3 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-23
Empresa: ORIENTAL DE ELECTRICIDAD SL
Administrador Solidario
- Molina Garcia Angel
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 76, S 8, H J 13458, I/A 3 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-23
Empresa: GABRIEL MOLINA SANTISTEBAN SL
Administrador Unico
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 209, S 8, H J 77, I/A 8 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-23
Empresa: GABRIEL MOLINA SANTISTEBAN SL
Administrador Solidario
- Molina Garcia Angel
- Molina Garcia Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 209, S 8, H J 77, I/A 8 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-23
Información de MOLINA GARCIA DAMIAN
Mostramos los datos de MOLINA GARCIA DAMIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA GARCIA DAMIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos