ARIAS LOZANO DAVID
Informe ejecutivo de ARIAS LOZANO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARIAS LOZANO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACHUPIN INVERSIONES SL | Administrador Unico | 14/06/2021 | |
CACHUPIN INVERSIONES SL | Apoderado | 02/09/2019 | |
ARIAS ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 09/05/2013 |
VINCULACIONES DE ARIAS LOZANO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS LOZANO DAVID
Empresa: KRASKO RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Arias Lozano David
- Triviño Saiz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716155, I/A 7 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: CACHUPIN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Arias Lozano David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39586 , F 67, S 8, H M 702654, I/A 2 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: KRASKO RESEARCH SL
Administrador Solidario
- Arias Lozano David
- Triviño Saiz Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40312 , F 170, S 8, H M 716155, I/A 1 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: CACHUPIN INVERSIONES SL
Administrador Unico
Apoderado
- Arias Lozano David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39586 , F 62, S 8, H M 702654, I/A 1 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Empresa: RESMORA XXI SL
Apoderado
- Arias Lozano David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 107, S 8, H M 658573, I/A 4 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Empresa: RIPON INVESTMENTS SL
Apoderado
- Arias Lozano David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 104, S 8, H M 658573, I/A 2 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21932 , F 221, S 8, H M 219282, I/A 34 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Empresa: ARIAS ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Arias Lozano David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31036 , F 8, S 8, H M 558619, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21932 , F 210, S 8, H M 219282, I/A 27 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-28
Información de ARIAS LOZANO DAVID
Mostramos los datos de ARIAS LOZANO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS LOZANO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos