MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIAS MERCHANTE SL | Administrador Unico | 09/01/2024 |
VINCULACIONES DE MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN
Empresa: ARIAS MERCHANTE SL
Administrador Unico
- Merchante Medina Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46198 , F 150, S 8, H M 811583, I/A 1 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: CACHUPIN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Merchante Medina Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39586 , F 67, S 8, H M 702654, I/A 2 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: CACHUPIN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Merchante Medina Maria Del Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39586 , F 62, S 8, H M 702654, I/A 1 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Empresa: RIPON INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Merchante Medina Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 106, S 8, H M 658573, I/A 3 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: RIPON INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Merchante Medina Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 102, S 8, H M 658573, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Información de MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCHANTE MEDINA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos