VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA
Informe ejecutivo de VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP | Consejero | 02/08/2024 | |
PEREZ-LLORCA MEXICO SLP | Apoderado | 24/06/2024 | |
PEREZ-LLORCA PORTUGAL SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2024 | |
PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP | Apoderado | 27/07/2023 | |
PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2023 | |
PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA
Empresa: PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 219282, I/A 141 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP
Consejero Delegado
Consejero
M.Com.Ej
- Perez-llorca Zamora Pedro
- Serra I Trullas Gerard
- Vergara Jaakkola Constanza
- Zurera Delgado Luis Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 219282, I/A 141 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: PEREZ-LLORCA MEXICO SLP
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aparicio Diaz Juan Tomas
- Aparicio Diaz Juan Tomas
- Bedoya Flores Fernando
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Espartosa Perez Luis
- Espartosa Perez Luis
- Espartosa Perez Luis
- Espartosa Perez Luis
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Pallares Luis Enrique
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Gras Sagrera Jordi
- Jimenez Jimenez Clara
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Montero Muriel Felix Jose
- Nuñez Sierra Maria Amparo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pariente Albo Paula
- Rodriguez Carcamo Juan Manuel
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Veleiro Couto Elena
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Zurera Delgado Luis Fernando
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821565, I/A 4 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: PEREZ-LLORCA MEXICO SLP
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aparicio Diaz Juan Tomas
- Aparicio Diaz Juan Tomas
- Bedoya Flores Fernando
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Gonzalez Ivan
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Pallares Luis Enrique
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Gras Sagrera Jordi
- Jimenez Jimenez Clara
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Madero Parente Rafael
- Madero Parente Rafael
- Madero Parente Rafael
- Madero Parente Rafael
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Montero Muriel Felix Jose
- Nuñez Sierra Maria Amparo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pariente Albo Paula
- Rodriguez Carcamo Juan Manuel
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Veleiro Couto Elena
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Zurera Delgado Luis Fernando
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821565, I/A 4 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: PEREZ-LLORCA PORTUGAL SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Albo Pariente Paula
- Aparicio Diaz Juan Tomas
- Bedoya Flores Fernando
- Delgado Gonzalez Ivan
- Espartosa Perez Luis
- Fernandez Pallares Luis Enrique
- Grande Huete Virginia
- Gras Sagrera Jordi
- Jimenez Jimenez Clara
- Montero Muriel Felix
- Nuñez Sierra Maria Amparo
- Rodriguez Carcamo Juan Manuel
- Veleiro Couto Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 802921, I/A 3 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: PEREZ-LLORCA PORTUGAL SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 802921, I/A 3 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: PEREZ-LLORCA MEXICO SLP
Apoderado
- Aparicio Diaz Juan Tomas
- Aparicio Diaz Juan Tomas
- Bedoya Flores Fernando
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- Carrillo Cifuentes Celia
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- De Landecho Soria Maria Luisa
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Castejon Eva
- Delgado Gonzalez Ivan
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Clemente Real Gema
- Fernandez Pallares Luis Enrique
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Grande Huete Virginia
- Gras Sagrera Jordi
- Jimenez Jimenez Clara
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Luna Garcia Jose Luis
- Madero Parente Rafael
- Madero Parente Rafael
- Madero Parente Rafael
- Madero Parente Rafael
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Molero Sanchez-serrano Maria Del Pilar
- Montero Muriel Felix Jose
- Nuñez Sierra Maria Amparo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pardo Estevez Arturo
- Pariente Albo Paula
- Rodriguez Carcamo Juan Manuel
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Serra I Trullas Gerard
- Veleiro Couto Elena
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Vergara Jaakkola Constanza
- Zurera Delgado Luis Fernando
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821565, I/A 2 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: PEREZ-LLORCA PORTUGAL SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45665 , F 129, S 8, H M 802921, I/A 2 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP
Apoderado
- De Landecho Soria Maria Luisa
- Lasala Gonzalez-vigil Aitor
- Luna Garcia Jose Luis
- Madero Parente Rafael
- Pardo Estevez Arturo
- Vergara Jaakkola Constanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41544 , F 26, S 8, H M 219282, I/A 124 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: PEREZ-LLORCA ABOGADOS SLP
Apoderado
- De Landecho Soria Maria Luisa
- Luna Garcia Jose Luis
- Serra I Trullas Gerard
- Vergara Jaakkola Constanza
- Zurera Delgado Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41544 , F 25, S 8, H M 219282, I/A 123 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
VER MAS ACTOS
Información de VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA
Mostramos los datos de VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA JAAKKOLA CONSTANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos