ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA
Informe ejecutivo de ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP | Socio | 18/07/2012 | 06/04/2015 |
MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP | Soc.Prof. | 22/09/2011 | 18/07/2012 |
SODES SA | Apoderado | 02/07/2009 | 07/02/2012 |
VINCULACIONES DE ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA
Empresa: MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
Socio
- Arias Gonzalez Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 3 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-33
Empresa: MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
Socio
- Arias Gonzalez Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-33
Empresa: MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
Soc.Prof.
- Arias Gonzalez Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-33
Empresa: SODES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arias Gonzalez Marta Maria
- Hevia Menendez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 88, S 8, H AS 646, I/A 38 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-33
Empresa: MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Arias Gonzalez Marta Maria
- BUFETE J. MONTOTO Y ASOCIADOS SLP
- Montoto Gonzalez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 195, S 8, H AS 42933, I/A 1 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-33
Empresa: SODES SA
Apoderado
- Arias Gonzalez Marta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 85, S 8, H AS 646, I/A 28 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-33
Información de ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA
Mostramos los datos de ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos