MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Uria Uria, 12
Código Postal 33011
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
CIF B74307265
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 13/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE J MONTOTO Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 22/09/2011 | 23/02/2017 |
BUFETE J. MONTOTO Y ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 22/09/2011 | 23/02/2017 |
BUFETE J. MONTOTO Y ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 23/02/2017 | |
BUFETE J. MONTOTO Y ASOCIADOS SLP | Liquidador | 23/02/2017 | 23/02/2017 |
Montoto Gonzalez Jorge | Soc.Prof. | 22/09/2011 | 23/02/2017 |
Arias Gonzalez Marta Maria | Socio | 18/07/2012 | 06/04/2015 |
Arias Gonzalez Marta Maria | Soc.Prof. | 22/09/2011 | 18/07/2012 |
ACTOS BORME DE MONTOTO Y ASOCIADOS OVIEDO SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 201, S 8, H AS 42933, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 201, S 8, H AS 42933, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 201, S 8, H AS 42933, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 201, S 8, H AS 42933, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-33
- Otras modificaciones estatutarias: 5. Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 4 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-33
- El socio ARIAS GONZALEZ MARTA MARIA transmite un número de 930 participaciones al socio BUFETE J. MONTOTO Y ASOCIADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 3 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 3 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-33
- Otras modificaciones estatutarias: 5. Capital.-. 12. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-33
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 200, S 8, H AS 42933, I/A 2 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-33