GONZALO MARTINEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de GONZALO MARTINEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALO MARTINEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SODES SA | Apoderado Mancomunado | 18/02/2011 | 07/02/2012 |
SODES SA | Apoderado Mancomunado | 07/02/2012 | |
SODES SA | Apoderado Mancomunado | 18/01/2010 | 07/02/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALO MARTINEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALO MARTINEZ PATRICIA
Empresa: SODES SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalo Martinez Patricia
- Gonzalo Martinez Patricia
- Hevia Menendez Gerardo
- Perez Sacristana Javier
- Perez Sacristana Javier
- Perez Sacristana Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 88, S 8, H AS 646, I/A 38 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-33
Empresa: SODES SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalo Martinez Patricia
- Perez Sacristana Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 86, S 8, H AS 646, I/A 35 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-33
Empresa: SODES SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalo Martinez Patricia
- Perez Sacristana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799 , F 86, S 8, H AS 646, I/A 32 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-33
Información de GONZALO MARTINEZ PATRICIA
Mostramos los datos de GONZALO MARTINEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALO MARTINEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos