ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIETECH SISTEMAS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 02/06/2021 | |
ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | Apoderado Mancomunado | 22/04/2020 |
VINCULACIONES DE ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL
Empresa: SIETECH SISTEMAS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Arellano Requena Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40637 , F 193, S 8, H M 721143, I/A 2 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado Mancomunado
- Arellano Requena Jose Miguel
- Mateo Flores Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 133, S 8, H GU 5256, I/A 61 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-19
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado Solidario
- Arellano Requena Jose Miguel
- Hernando Garcia Maria Del Rosario
- Julian Torres Ortega
- Tahmazian Andres Santiago
- Tahmazian Solla Andres Santiago
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 133, S 8, H GU 5256, I/A 61 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-19
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado Solidario
- Arellano Requena Jose Miguel
- Tahmazian Solla Andres Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 88, S 8, H GU 5256, I/A 50 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-19
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado Solidario
- Arellano Requena Jose Miguel
- Hernando Garcia Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 591 , F 223, S 8, H GU 5256, I/A 38 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-19
Información de ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARELLANO REQUENA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos