MATEO FLORES ANA VICTORIA
Informe ejecutivo de MATEO FLORES ANA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEO FLORES ANA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGYWORKS VILLARROBLEDO SL | Apoderado Solidario | 30/07/2024 | |
ICARO RENOVABLE SA | Apoderado | 03/06/2024 | |
PROYECTO NUÑEZ DE BALBOA SL | Apoderado | 03/06/2024 | |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS FUENTES SL | Apoderado | 03/06/2024 | |
DESARROLLOS RENOVABLES VILLAMANRIQUE SL | Apoderado | 31/05/2024 | |
DEHESA SOLAR SUR SL | Apoderado | 31/05/2024 | |
ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | Apoderado | 04/05/2022 | |
ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | Apoderado Solidario | 31/01/2022 | |
ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | Apoderado Solidario | 21/07/2020 | |
ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA | Apoderado Mancomunado | 22/04/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MATEO FLORES ANA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO FLORES ANA VICTORIA
Empresa: ENERGYWORKS VILLARROBLEDO SL
Apoderado Solidario
- Lorience Garcia Monica
- Mateo Flores Ana Victoria
- Ocaña Sanchez Alejandra Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 10462, I/A 83 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-02
Empresa: DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS FUENTES SL
Apoderado
- Lorience Garcia Monica
- Mateo Flores Ana Victoria
- Ocaña Sanchez Alejandra Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 740627, I/A 3 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: ICARO RENOVABLE SA
Apoderado
- Lorience Garcia Monica
- Mateo Flores Ana Victoria
- Ocaña Sanchez Alejandra Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 714857, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: PROYECTO NUÑEZ DE BALBOA SL
Apoderado
- Lorience Garcia Monica
- Mateo Flores Ana Victoria
- Ocaña Sanchez Alejandra Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 674994, I/A 17 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: DEHESA SOLAR SUR SL
Apoderado
- Lorience Garcia Monica
- Mateo Flores Ana Victoria
- Ocaña Sanchez Alejandra Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 727711, I/A 7 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Apoderado
- Lorience Garcia Monica
- Mateo Flores Ana Victoria
- Ocaña Sanchez Alejandra Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 779004, I/A 4 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado
- Fernandez Atela Felipe
- Mateo Flores Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 28, S 8, H GU 5256, I/A 71 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-19
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Atela Felipe
- Fernandez Trobo Elena
- Mateo Flores Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 27, S 8, H GU 5256, I/A 68 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-19
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Atela Felipe
- Mateo Flores Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 22, S 8, H GU 5256, I/A 62 (21/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-19
Empresa: ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS SA
Apoderado Mancomunado
- Arellano Requena Jose Miguel
- Mateo Flores Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 133, S 8, H GU 5256, I/A 61 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-85-19
VER MAS ACTOS
Información de MATEO FLORES ANA VICTORIA
Mostramos los datos de MATEO FLORES ANA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO FLORES ANA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos