ABELLO DEMARCHI JULIAN
Informe ejecutivo de ABELLO DEMARCHI JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ABELLO DEMARCHI JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIELOS DE VIELHA SL | Administrador Solidario | 15/09/2024 | |
FIGARO BLOCKCHAIN SL | Administrador Unico | 25/03/2022 | |
DIGITAL ADMIN MAD SL | Socio Unico | 09/02/2022 | |
DIGITAL ADMIN MAD SL | Administrador Unico | 09/02/2022 | |
THE DIGITAL ZONE MKTG SL | Administrador Unico | 24/12/2021 | |
CIELOS DE BUENOS AIRES SL | Administrador Unico | 15/04/2021 | |
SERLOBIN SL | Administrador Unico | 26/03/2020 | |
SERLOBIN SL | Apoderado Solidario | 10/10/2014 | |
GESTIONA TRANSFORMACION SL | Administrador Solidario | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE ABELLO DEMARCHI JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLO DEMARCHI JULIAN
Empresa: CIELOS DE VIELHA SL
Administrador Solidario
- Abello Demarchi Julian
- Gimeno Gisbert Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831337, I/A 1 (15/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: VOLTA BLOCKCHAIN SL
Administrador Unico
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45668 , F 41, S 8, H M 802963, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: ISMASPROP GRUPO SL
Administrador Unico
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41799 , F 14, S 8, H M 740395, I/A 6 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: VOLTA BLOCKCHAIN SL
Administrador Unico
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45668 , F 40, S 8, H M 802963, I/A 1 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: FIGARO BLOCKCHAIN SL
Administrador Unico
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43329 , F 11, S 8, H M 765476, I/A 1 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: FIGARO BLOCKCHAIN SL
Socio Único
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43329 , F 11, S 8, H M 765476, I/A 1 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: DIGITAL ADMIN MAD SL
Administrador Unico
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43021 , F 120, S 8, H M 760412, I/A 1 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: DIGITAL ADMIN MAD SL
Socio Único
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43021 , F 120, S 8, H M 760412, I/A 1 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: THE DIGITAL ZONE MKTG SL
Administrador Unico
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42893 , F 1, S 8, H M 758279, I/A 1 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-28
Empresa: ISMASPROP GRUPO SL
Administrador Unico
- Abello Demarchi Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41799 , F 10, S 8, H M 740395, I/A 1 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
VER MAS ACTOS
Información de ABELLO DEMARCHI JULIAN
Mostramos los datos de ABELLO DEMARCHI JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLO DEMARCHI JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos