ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAVALAGA SICAV | Consejero | 07/07/2011 | 09/04/2014 |
GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV | Presidente | 10/07/2009 | 21/01/2014 |
GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV | Consejero | 10/07/2009 | 21/01/2014 |
ARBIDE DE INVERSIONES II SL | Administrador Solidario | 07/01/2011 | |
ARBIDE DE INVERSIONES II SL | Liquidador | 07/01/2011 | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA
Empresa: ZAVALAGA SICAV
Consejero
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 164, S 8, H M 178283, I/A 38 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28
Empresa: OLARBI SICAV
Consejero
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
Presidente
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 212, S 8, H M 31981, I/A 49 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: ZAVALAGA SICAV
Consejero
- Arbide Mendizabal Alberto
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
- Dentici Velasco Nina
- Gaytan De Ayala Rezola Luis
- Llaguno Arsuaga Beatriz
- Velasco Aboitiz Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 161, S 8, H M 178283, I/A 34 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Empresa: ARBIDE DE INVERSIONES II SL
Liquidador
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 171, S 8, H SS 17118, I/A 4 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Empresa: ARBIDE DE INVERSIONES II SL
Administrador Solidario
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
- Olalde Arbide Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802 , F 171, S 8, H SS 17118, I/A 4 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Empresa: OLARBI SICAV
Consejero
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
- Olalde Arbide Eugenia
- Olalde Arbide Jose Luis
Presidente
- Arbide Mendizabal Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 211, S 8, H M 31981, I/A 43 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Información de ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBIDE MENDIZABAL MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos