ZAVALAGA SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 55
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZAVALAGA SICAV
Página Web www.andbank.es/wealthmanagement
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gaytan De Ayala Rezola Luis
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ZAVALAGA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAVALAGA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 17/10/2014 | 04/10/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/08/2009 | 04/10/2017 |
Echaide De La Quintana Ladislao | Consejero | 07/07/2010 | 04/10/2017 |
Gaytan De Ayala Rezola Luis | Presidente | 06/11/2012 | 04/10/2017 |
Gaytan De Ayala Rezola Luis | Consejero | 07/07/2011 | 04/10/2017 |
Ochoa Arizu Cristina | Secretario No Consejero | 08/08/2014 | 04/10/2017 |
Velasco Aboitiz Maria Concepcion | Consejero | 07/07/2011 | 04/10/2017 |
Dentici Velasco Nina | Consejero | 07/07/2011 | 04/01/2017 |
Llaguno Arsuaga Beatriz | Apoderado | 20/11/2015 | |
Arbide Mendizabal Alberto | Consejero | 07/07/2011 | 10/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZAVALAGA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 168, S 8, H M 178283, I/A 47 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
- CANCELACION de la hoja de la sociedad por haberse inscrito en el Registro de la CNMV su fusión con GESTION MULTIPERFIL, FI, según resolución de la CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 168, S 8, H M 178283, I/A 47 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de SEIS MESES de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 167, S 8, H M 178283, I/A 46M (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
- Con fecha 13 de febrero de 2017 ha sido insertado el proyecto común de fusión en la página web www.andbank.es/wealthmanagement de la sociedad ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC SA, entidad gestora de la SICAV; relativo a la fusión por absorción de ZAVALAGA, S.A., SICAV, entre otras, por parte del compartimento GESTION MULTIPERFIL/INVERSION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 167, S 8, H M 178283, I/A 46 M (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 167, S 8, H M 178283, I/A 46 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
- Creación de la página web corporativa: www.andbank.es/wealthmanagement
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 167, S 8, H M 178283, I/A 45 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la junta.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 167, S 8, H M 178283, I/A 45 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Auditor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 166, S 8, H M 178283, I/A 44 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 166, S 8, H M 178283, I/A 43 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23029 , F 166, S 8, H M 178283, I/A 42 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28