GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV
Página Web www.ginvest.es
Nombres Anteriores
- OLARBI SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 19/05/2023 | |
CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL | Auditor | 07/10/2019 | 19/05/2023 |
Carles Planas De Farnes Barris | Presidente | 24/03/2021 | 19/05/2023 |
Carles Planas De Farnes Barris | Consejero | 24/03/2021 | 19/05/2023 |
Francesca Maset Viader | Consejero | 24/03/2021 | 19/05/2023 |
GINVEST ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 24/10/2018 | 19/05/2023 |
Jordi Justicia Ruz | Consejero | 24/03/2021 | 19/05/2023 |
Jorge Justicia Ruz | Liquidador | 19/05/2023 | 19/05/2023 |
Justicia Ruz Jorge | Consejero | 26/08/2015 | 19/05/2023 |
Marta Brunso Batlle | Secretario No Consejero | 23/04/2019 | 19/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 67, S 8, H GI 64764, I/A 68 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 67, S 8, H GI 64764, I/A 68 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 67, S 8, H GI 64764, I/A 68 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-17
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 67, S 8, H GI 64764, I/A 68 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-17
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 66, S 8, H GI 64764, I/A 67 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-17
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 66, S 8, H GI 64764, I/A 67 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 66, S 8, H GI 64764, I/A 66 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 66, S 8, H GI 64764, I/A 66 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-17
- Modificación de la página web corporativaNueva página web: www.ginvest.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 66, S 8, H GI 64764, I/A 65 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-17
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 66, S 8, H GI 64764, I/A 64 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-17