ARBELOA LOSADA MARCOS
Informe ejecutivo de ARBELOA LOSADA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARBELOA LOSADA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PABLO GONZALEZ GUILLEN | Administrador Concursal | 05/10/2022 | 26/04/2023 |
ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP | Apoderado | 05/03/2012 | 07/04/2015 |
SCA LEGAL SLP | Secretario | 26/10/2009 | 05/11/2014 |
SCA LEGAL SLP | Consejero | 26/10/2009 | 05/11/2014 |
ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP | Consejero | 05/03/2012 | 04/07/2014 |
VINCULACIONES DE ARBELOA LOSADA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBELOA LOSADA MARCOS
Empresa: PABLO GONZALEZ GUILLEN
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PABLO GONZALEZ GUILLEN
Nif:32784067M
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Arbeloa Losada Marcos
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Juez / Ponente:MOISES GUILLAMON GUILLEN
Fecha de Resolución:08/06/2021
Número Procedimiento Concursal:158/2021
Datos Registrales:
Tomo:
39883
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-708406
Inscripción:
4
Fecha Inscripción26/04/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39883 , F 88, S 8, H M 708406, I/A 4 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: PABLO GONZALEZ GUILLEN
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PABLO GONZALEZ GUILLEN
Nif:32784067M
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Arbeloa Losada Marcos
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Juez / Ponente:MOISES GUILLAMON GUILLEN
Fecha de Resolución:08/06/2021
Número Procedimiento Concursal:158/2021
Datos Registrales:
Tomo:
39883
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-708406
Inscripción:
3
Fecha Inscripción05/10/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39883 , F 88, S 8, H M 708406, I/A 3 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP
Apoderado
- Arbeloa Losada Marcos
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43053 , F 113, S 8, H B 21714, I/A 32 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Empresa: SCA LEGAL SLP
Consejero
- Arbeloa Losada Marcos
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- San Juan Arcos Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Arbeloa Losada Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17072 , F 119, S 8, H M 292195, I/A 9 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP
Consejero
- Arbeloa Losada Marcos
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43053 , F 111, S 8, H B 21714, I/A 26 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Empresa: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP
Apoderado
- Arbeloa Losada Marcos
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 190, S 8, H B 21714, I/A 24 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Empresa: ADDVANTE ECONOMISTAS Y ABOGADOS SLP
Consejero
- Arbeloa Losada Marcos
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 190, S 8, H B 21714, I/A 23 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Empresa: SCA LEGAL SLP
Consejero
- Arbeloa Losada Marcos
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
- San Juan Arcos Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Arbeloa Losada Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17072 , F 116, S 8, H M 292195, I/A 6 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: SCA LEGAL SLP
Consejero
- Arbeloa Losada Marcos
- Marques Moreira Dos Santos Jose Manuel
- Moreira Dos Santos Ferreira Pedro Manuel
Presidente
Secretario
- Arbeloa Losada Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17072 , F 116, S 8, H M 292195, I/A 6 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de ARBELOA LOSADA MARCOS
Mostramos los datos de ARBELOA LOSADA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBELOA LOSADA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos