ANTONIO MARIN MARTINEZ
Informe ejecutivo de ANTONIO MARIN MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ANTONIO MARIN MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROBENIMUR SL | Liquidador Mancomunado | 27/05/2014 |
VINCULACIONES DE ANTONIO MARIN MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO MARIN MARTINEZ
Empresa: RECUPERACIONES Y PALES VIÑALS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RECUPERACIONES Y PALES VIÑALS SL
Nif:B30718993
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Antonio Marin Martinez
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA FUENSANTA VIVANCOS SERRANO
Fecha de Resolución:16/01/2013
Número Procedimiento Concursal:424/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1301
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-24077
Inscripción:
4
Fecha Inscripción30/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 129, S 8, H MU 24077, I/A 4 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-30
Empresa: PROBENIMUR SL
Liquidador Mancomunado
- Antonio Marin Martinez
- Jose Pallares Carrillo
- Juan Jose Lopez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 107, S 8, H MU 28839, I/A 4 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
Empresa: PROBENIMUR SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Marin Martinez
- Jose Pallares Carrillo
- Juan Jose Lopez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 107, S 8, H MU 28839, I/A 4 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-30
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Antonio Marin Arce
- Antonio Marin Martinez
- Javier Marin Arce
- Jose Luis Marin Arce
- Ruben Marin Arce
Presidente
- Antonio Marin Martinez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 157, S 8, H MU 41980, I/A 4 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-30
Empresa: CONSTRUCCIONES MARIN MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Antonio Marin Martinez
- Pedro Marin Martinez
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 168, S 8, H MU 9178, I/A 5 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-30
Empresa: RECUPERACIONES Y PALES VIÑALS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RECUPERACIONES Y PALES VIÑALS SL
Nif:B30718993
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Antonio Marin Martinez
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA FUENSANTA VIVANCOS SERRANO
Fecha de Resolución:16/01/2013
Número Procedimiento Concursal:424/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1301
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-24077
Inscripción:
A
Fecha Inscripción30/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 129, S 8, H MU 24077, I/A A (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-30
Empresa: GRANIMUR SL
Administrador Unico
- Antonio Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 175, S 8, H MU 41982, I/A 3 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-30
Empresa: REDUVIO SL
Liquidador Mancomunado
- Antonio Marin Martinez
- Francisco Canovas Rabadan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1784 , F 28, S 8, H MU 35494, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
Empresa: REDUVIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Marin Martinez
- Francisco Canovas Rabadan
Consejero
- Antonio Marin Martinez
- Francisco Canovas Rabadan
- Jose Maria Canovas Rabadan
- Juan Jose Lopez Nicolas
Liquidador Mancomunado
- Antonio Marin Martinez
- Francisco Canovas Rabadan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Antonio Marin Martinez
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1784 , F 28, S 8, H MU 35494, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
Información de ANTONIO MARIN MARTINEZ
Mostramos los datos de ANTONIO MARIN MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO MARIN MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos