PEDRO MARIN MARTINEZ
Informe ejecutivo de PEDRO MARIN MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRO MARIN MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUTIA LEVANTE SL | Apoderado | 07/07/2023 | |
FRUTAS Y AGRIOS DE SANTOMERA SL | Apoderado Solidario | 08/02/2016 | |
AGRIOS DE SANTOMERA SL | Socio Unico | 24/10/2014 |
VINCULACIONES DE PEDRO MARIN MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO MARIN MARTINEZ
Empresa: SOLUTIA LEVANTE SL
Apoderado
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 18, S 8, H MU104764, I/A 4 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-30
Empresa: FRUTAS Y AGRIOS DE SANTOMERA SL
Apoderado Solidario
- Antonia Gonzalez Magaña
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 174, S 8, H MU 54802, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-30
Empresa: FRUTAS Y AGRIOS DE SANTOMERA SL
Administrador Unico
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 174, S 8, H MU 54802, I/A 2 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-30
Empresa: AGRIOS DE SANTOMERA SL
Socio Único
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 109, S 8, H MU 46808, I/A 6 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-30
Empresa: MARIN MARTINEZ PVC SA
Liquidador
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 120, S 8, H MU 3160, I/A 7 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-30
Empresa: MARIN MARTINEZ PVC SA
Administrador Unico
- Pedro Marin Martinez
Liquidador
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 120, S 8, H MU 3160, I/A 7 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-30
Empresa: CONSTRUCCIONES MARIN MARTINEZ SL
Liquidador
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 168, S 8, H MU 9178, I/A 5 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-30
Empresa: CONSTRUCCIONES MARIN MARTINEZ SL
Administrador Solidario
- Antonio Marin Martinez
- Pedro Marin Martinez
Liquidador
- Pedro Marin Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 168, S 8, H MU 9178, I/A 5 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-30
Información de PEDRO MARIN MARTINEZ
Mostramos los datos de PEDRO MARIN MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO MARIN MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos