ANTON MORENO MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de ANTON MORENO MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ANTON MORENO MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2024 | 27/06/2024 |
NUEVO MICRO BANK SA | Apoderado | 23/02/2023 | 08/05/2024 |
BANKIA INVERSIONES FINANCIERAS SA | Apoderado | 26/01/2009 | 30/10/2014 |
CM INVEST 1702 CORPORACION INTERNACIONAL E.T.V.E. SL | Apoderado Solidario | 14/10/2014 | |
MADRID LEASING CORPORACION SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO | Apoderado Solidario | 17/06/2013 | |
FINANMADRID SA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO | Apoderado Solidario | 27/05/2013 | |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | Apoderado | 25/10/2010 | |
TASACIONES MADRID SA | Apoderado Solidario | 17/03/2009 | |
SEGURBANKIA SA CORREDURIA DE SEGUROS DEL GRUPO BANKIA | Apoderado Solidario | 11/03/2009 | |
SOCIEDAD DE PROMOCION Y PARTICIPACION EMPRESARIAL CAJA DE MADRID SA | Apoderado Solidario | 10/03/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANTON MORENO MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTON MORENO MARIA VICTORIA
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Eiro Laia
- Anton Moreno Maria Victoria
- Baruque Diez Diego
- Carbonell Barniol Gloria
- Cortijo Perez Jesus
- Curto Dejuan Eva
- Diaz Garcia Jonathan
- Dinares Sellares Ricard
- Dominguez Alvarez Ana
- Duran Ruiz Cristina
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Martin Maria Isabel
- Fernandez Martinez Ricardo
- Ferre Jover Miriam
- Ferreira Lopez Lucrecia
- Garay Martinez Nuria
- Gonzalez Mallo Jose Luis
- Hernanz Del Pozo Manuel
- Littardi Fernandez Maria Teresa
- Liu Guan Lihuang
- Martin Gonzalez Maria Angeles
- Mascaro Pastor Guillermo
- Menac Garcia Carlos
- Moreno Moreno Carmen
- Moreta Garcia Laura
- Moro Martinez Antonio Jesus
- Pazos Pintos Guadalupe
- Pedrero Alvarez Lorenzo
- Pino De La Chica Jose Ignacio
- Puigdevall Esteve Benjami
- Rodriguez Hernandez Alejandro
- Rodriguez Tallon David
- Roncero Sanchis Pablo
- Saez Gonzalez Cristina
- Sanchez Mondejar Esther
- Segui Del Aguila Vanessa
- Tineo Galan Asuncion
- Villalonga Felipe Antoni
- Villar Cordoba Ariadna
- Zaragoza Juan Josep
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alfaro Llovera Juan Manuel
- Caballero Barba Maria Mercedes
- Cloquell Pomar Javier
- Cohen Rodriguez Eugenio Enrique
- Collado Granadino Santiago
- Elipe Elipe Luis
- Fontan Barco Jaime
- Garreta Nieto Laura
- Marin Lozano Maria Rocio
- Paricio Pera Xavier
- Perez Trias Jose Javier
- Ruiz De Arcaute Salazar Carlos
- Sanchez Arevalo David
- Schwab Argente Maria Gloria
- Serrano Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 178351, I/A 1125 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-46
Empresa: NUEVO MICRO BANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Almazan Rodrigo Patricia Ana
- Anton Moreno Maria Victoria
- Artillo Gimenez Francisco Javier
- Baena Jove David
- Basurto Alfaro Ana Maria
- Ciscar Pastor David
- Garrido Moreno Maria Dolores
- Gomez Ortega Pablo
- Gutierrez Barrera Dolores Lisbeth
- Jurado Romero Juan
- Moya Hernandez Rafael
- Perez Blazquez Oscar Jose
- Ramos Jimenez Francisco
- Robles Hernandez Agustin
- Rodriguez Garcia Alejandro
- Sanz Fernandez Virginia
- Saugar Segarra Diego
- Valiente Tavira Maria Consolacion
- Vals Tejedor Ivan Manuel
- Villar Andreu Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44684 , F 92, S 8, H M 558139, I/A 141 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anton Moreno Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11348, L 8626, F 190, S 8, H V 178351, I/A 1026 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-46
Empresa: NUEVO MICRO BANK SA
Apoderado
- Almazan Rodrigo Patricia Ana
- Alonso Garcia Alfredo
- Anton Moreno Maria Victoria
- Argemi Garcia David
- Baena Jove David
- Cabrera Ramos Jesus Manuel
- Coma Fonoll Gemma
- Conesa Flores Lorena
- Cruz Mendoza Maria Jesus
- De Andres Jimeno Sonia
- Eusebio Garcia Manuel
- Falco Coronel Maria Del Cielo
- Fernandez Aguirre Laura
- Fernandez Fabregat David
- Fernandez- Pacheco Cuenca Carlos
- Garcia Caceres Jose Manuel
- Garrido Arroquina Noves Francisco Javier
- Gomez Soler Jose Manuel
- Gonzalez Novo Carmen
- Gonzalez Sanchez Miguel Angel
- Gonzalo Gonzalez Maria Gema
- Greciano Garcia Cristina
- Herranz Rubio Jose Maria
- Herrera Viñuelas Eva Maria
- Huertas Crespo Jose Antonio
- Jimenez Carrero Andres
- Jimenez Cuello Juan Antonio
- Lopez Quesada Gil Maria Clara
- Macias Bonfill Berta
- Martinez Rodriguez Asensio Pascual
- Moya Hernandez Rafael
- Perez Blazquez Oscar Jose
- Rincon Mestre Montserrat
- Robles Hernandez Agustin
- Rodriguez Acha Collado Julio Jose
- Rodriguez Segura Eva Maria
- Sanchez Guillen Francisco Jose
- Sanchez Sanchez Enrique
- Sanz Fernandez Virginia
- Sanz Ligos Angel
- Saugar Segarra Diego
- Torres Lopez Jose Angel
- Valls Clua Joan
- Vals Tejedor Ivan Manuel
- Vicente Suarez Miguel Angel
- Vila Perez Miguel Angel
- Viton Gonzalez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37162 , F 172, S 8, H M 558139, I/A 124 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Empresa: BANKIA INVERSIONES FINANCIERAS SA
Apoderado
- Anton Moreno Maria Victoria
- Garcia Mendez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25817 , F 125, S 8, H M 465280, I/A 53 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28
Apoderado Solidario
- Anton Moreno Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32339 , F 172, S 8, H M 243394, I/A 44 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Fernandez Jose Antonio
- Artigues De Apellaniz Leopoldo Ramon
- Balsera Partido Antonia
- Barona Rodriguez Enrique
- Barrio Navarro Maria Eugenia
- Blanco Calvo Marisol
- Deu Cruells Enrique
- Dorado Vinagre Ricardo
- Egea Papiol Jaime
- Estrada Garcia Lourdes
- Gago Andres Angel Roberto
- Garcia Gonzalez Juan Carlos
- Herrero Martin Alejandro
- Lagares Dominguez Jose Ignacio
- Longares Valero Jose Luis
- Lopez-belio Lopez Maria De Los Angeles
- Marentes Melendrez Maria Sabela
- Martinez Ojeda Ricardo
- MERCADOS FINANCIEROS DE LA MANCHA SL
- Muñoz Ortega Alicia
- Murillo Guadeño Juan Manuel
- Nuñez Villanueva Alfredo
- Oria Palmero Nuria
- Palomares Molina Rafael
- Puig Gines Carles
- Ramos Carral Fernando
- Rey Fernandez Margarita
- Rodriguez Santana Caterina
- Romero Vara Carmen
- Sada Peligros Juan Carlos
- Salinas Robles Jose Antonio
- Sanchez Lois Manuel
- Serrano Herrero Jose Antonio
- Serrano Jarillo Carmen
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alpuente Corrales Antonia
- Anton Moreno Maria Victoria
- Barona Rodriguez Enrique
- Barriuso Martin Jose Antonio
- Granero Sanchez Guillermo
- Rocha Grande Julian
Apoderado
- Albo Reguero Roberto
- Albo Reguero Roberto
- Alpuente Corrales Maria Antonia
- Alpuente Corrales Maria Antonia
- Alpuente Corrales Maria Antonia
- Alpuente Corrales Maria Antonia
- Alvarez Guntiñas Maria-isabel
- Auber Romeu Emilio
- Auber Romeu Emilio
- Auber Romeu Emilio
- Auber Romeu Emilio
- Auber Romeu Emilio
- Baladron Senra Pedro
- Baladron Senra Pedro
- Baladron Senra Pedro
- Balandron Senra Pedro
- Barona Rodriguez Enrique
- Barrenechea Fernandez Fernando
- Barriuso Martin Jose Antonio
- Barriuso Martin Jose Antonio
- Barriuso Martin Jose Antonio
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Cerralbo Bernal Juan Manuel
- Cerralbo Bernal Juan Manuel
- De La Fuente Alvarez Ana Belen
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Maria Del Carmen
- Diez Perez Sandra
- Diez Perez Sandra
- Diez Perez Sandra
- Diez Perez Sandra
- Diez Perez Sandra
- Fernandez Alguacil Alfredo
- Garcia Arguello Jose Luis
- Garcia Arguello Jose Luis
- Garcia Arguello Jose Luis
- Garcia Holguera Jose Manuel
- Garcia Holguera Jose Manuel
- Garcia Lopez Maximiliano
- Garcia Lopez Maximiliano
- Garcia Rivas Eva
- Gargallo Celma Alberto
- Gargallo Celma Alberto
- Gimenez Rodriguez Sedano Gonzalo
- Gozalvo Bayot Sonia
- Jimenez Valverde Fernando
- Lopez Fernandez Angel
- Lopez Fernandez Angel
- Mangado Armendariz Angeles
- Mangado Armendariz Maria De Los Angeles
- Mangado Armendariz Maria De Los Angeles
- Mangado Armendariz Maria De Los Angeles
- Mangado Armendariz Maria De Los Angeles
- Martin Casco Consolacion
- Martin Casco Consolacion
- Montesinos Arnau Jose Antonio
- Montesinos Arnau Jose Antonio
- Montesinos Arnau Jose Antonio
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Parraga Cecilla Francisco Manuel
- Parraga Cecilla Francisco Manuel
- Parrilla Montero Antonio
- Parrilla Montero Antonio
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Perez Lorenzo Roberto
- Perez Lorenzo Roberto
- Perez Lorenzo Roberto
- Perez Lorenzo Roberto
- Puchades Rodrigo Juan Vicente
- Puchades Rodrigo Juan Vicente
- Puelma De La Puente Alfredo
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Ramos Caballero Ramon
- Redondo Herranz Alberto
- Redondo Herranz Alberto
- Rocha Grande Julian
- Rojas Buendia Roberto
- Rojas Buendia Roberto
- Rovira Riera David
- Ruiz Ortiz Jesus
- Salzedo Martinez De Velasco Laureano
- Sanchez Gonzalez Rosario Fatima
- Sanchez Gonzalez Rosario Fatima
- Sanchez Gonzalez Rosario Fatima
- Subiron Sanz Jose Luis
- Tejada Garcia Ramon
- Tejeda Garcia Ramon
- Tejeda Garcia Ramon
- Tejeda Garcia Ramon
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchezantonio
- Vazquez Garre Maria Fe
- Velasco Sanz Miguel Angel
- Velasco Sanz Miguel Angel
- Ventura Gonzalez Francisco Javier
- Ventura Gonzalez Francisco Javier
- Ventura Gonzalez Francisco Javier
- Ventura Gonzalez Francisco Javier
- Ventura Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29325 , F 87, S 8, H M 1841, I/A 265 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Albo Reguero Roberto
- Albo Reguero Roberto
- Alpuente Corrales Antonia
- Alpuente Corrales Maria Antonia
- Alpuente Corrales Maria Antonia
- Alpuente Corrales Maria Antonia
- Alvarez Guntiñas Isabel
- AUTO 1 GESTION INTEGRAL SL
- AUTOPARK IMPORT SL
- Barriuso Martin Jose Antonio
- Barriuso Martin Jose Antonio
- Barriuso Martin Jose Antonio
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Caaveiro Diaz Maria Jesus
- Cerralbo Bernal Juan Manuel
- Cerralbo Bernal Juan Manuel
- Cerralbo Bernal Juan Manuel
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Delgado Cobo Cristobal
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Diaz Hernandez Manuel
- Garcia Arguello Jose Luis
- Garcia Arguello Jose Luis
- Garcia Arguello Jose Luis
- Garcia Arguello Jose Luis
- Garcia Arguello Jose Luis
- Gargallo Celma Alberto
- Gargallo Celma Alberto
- Hernando De Luis Juan Manuel
- Legazpi Durban Ruben
- Lopez Escudero Alberto
- Lopez Fernandez Angel
- Lopez Fernandez Angel
- Martin Casco Consolacion
- Montesinos Arnau Jose Antonio
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Moreno Gomez Maria Luisa
- Parraga Cecilla Francisco Manuel
- Parraga Cecilla Francisco Manuel
- Parrilla Montero Antonio
- Parrilla Montero Antonio
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Pascual Salvador Isabel
- Perez Lorenzo Roberto
- Perez Lorenzo Roberto
- Perez Lorenzo Roberto
- Perez Lorenzo Roberto
- Perez Vivar Maria Teresa
- Plaza Mora Carmen
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Ramirez Prieto Jose Antonio
- Redondo Herranz Alberto
- Redondo Herranz Alberto
- Rocha Grande Julian
- Rojas Buendia Roberto
- Rojas Buendia Roberto
- Rojas Buendia Roberto
- Rosende Pardavila Enrique Jose
- Sanchez Gonzalez Rosario Fatima
- Sanchez Gonzalez Rosario Fatima
- Sanchez Gonzalez Rosario Fatima
- Sanchez Sanchez Luis Fernando
- Santana Hidalgo Joaquin
- Santana Hidalgo Joaquin
- Tejeda Garcia Ramon
- Tejeda Garcia Ramon
- Tejeda Garcia Ramon
- Tejeda Garcia Ramon
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchez Antonio
- Tovar Sanchezantonio
- Vazquez Garre Maria Fe
- Velo Ramos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28206 , F 49, S 8, H M 1843, I/A 286 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Abreu Rivera Lydia
- Aceñas Azabarte Maria Del Mar
- Agudo Anabitarte Maria Del Rosario
- Aja Somarriba Felipe Angel
- Alamo Garcia Antonio Del
- Alarcon Ruiz Rosa Maria
- Alcalde Sanchez Luis Fernando
- Alguacil Oña Juan
- Alonso Gomez Juan Jose
- Alvarez Manso Jose Carlos
- Anton Moreno Maria Victoria
- Anton Sebastian Maria Victoria
- Apezarena Cancelas Jose Manuel
- Arribas Lambas Alfonso
- Besga Delgado Felipe
- Blay Mateo Maria Jesus
- Blazquez Jimenez Maria Teresa
- Boschmonar Caso Alina
- Cabañas Hernandez Pedro Jose
- Calle Calle Antonio
- Calleja Sierra Jose Maria
- Cañas Carvajal Fernando
- Cantero Real Eduardo
- Carral Perez Jose Luis
- Casado Gomez Santiago
- Castro Martinez Margarita
- Cedaya Cerezo David
- Climent Calbo Enrique Luis
- Closas Garcia Victoria Eugenia
- Cortes Prieto Enrique
- De Avila Tatay Justo
- De Avila Tatay Justo
- Diez Gomez Maria Soledad
- Dios Marin Juan Ignacio
- Dominguez Bermudez Irene
- Dominguez Ortega Ignacio
- Estañ Homs Maria Rosa
- Esteban Maluenda Maria Jose
- Estrada Minuesa Juan Carlos
- Fernandez Belloso Jose
- Fernandez Gala Guillermo
- Fernandez Quintana Enrique
- Flandez Garcia Pablo
- Floria Andaluz Francisco Ignacio
- Galvez Griso Matilde Carmen
- Garces Grela Maria Victoria
- Garcia Cortijo David
- Garcia Garcia Maria Teresa
- Garcia Guil Joaquin
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Garzon Muñoz Juan Jose
- Gil Garcia Indalecio
- Gonzalez Negrete Pascual
- Granda Martin Jesus
- Gregorio Cuartero Manuel
- Guitart Carmona Maria Del Dulce Nombre
- Gutierrez Bueno Francisca
- Herrador Gonzalez Manuel
- Herranz Rubio Jose Maria
- Holgado Alamo Manuel Serafin
- Hurtado Cuadrado Eduardo
- Inoges Enguita Jesus
- Izquierdo Zaragoza Montserrat
- Jimenez Garcia Maria Mercedes
- Jimenez Garcia Martin
- Jimenez Serrano Jose-fernando
- Jorda Chabrera Santiago
- Judez Bercebal Jesus
- Jurado Rincon Angel
- Lahuerta Bachiller Jose Antonio
- Llavallol Nebreda Fernando
- Lopez Palomar Maria Angeles
- Lopez Pascual Inmaculada Sofia
- Lopez Rivera Maria Dolores
- Lopez Ruiz Pilar
- Lozano Garcia Jose- Ramon
- Macias Lopez Pedro
- Manzano Rivero Manuel
- Manzano Rivero Manuel
- Marti Cid Antonio
- Martin Bauset Maria De La Luz
- Martin Garcia Ana
- Martin Pita Ramon
- Martin Roncero Tomas
- Martinez Lopez Jose Luis
- Martinez Ondina Jaime
- Martinez Orban Julio
- Mateo Alvarez Jorge Antonio
- Matey Garcia Belen
- Mergelina Sanchez Alfonso
- Millan Lopez Luis Fernando
- Molina Ruiz Jose
- Molla Canales Rafael
- Montaña Ponsa Ignacio
- Morales Vendrell Jose Carmelo
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Morcate Gimenez Celia Mary
- Morcillo Rodriguez Juan
- Muñoz Neches Julian
- Nava Garcia Alicia
- Navarro Lara Catalina
- Olivan Fadrique Jose Antonio
- Olmos Garrigues Amparo
- Palomo Yudici Carlos
- Pascual Gargallo Concepcion
- Pastor Rodriguez Alberto
- Pedraz Diaz-marta Maria Magdalena
- Perez Vivar Maria Teresa
- Piera Vinent Jose
- Pinazo Perez Emilio
- Pozo Abad Luis Maria
- Prieto Binuesa Ramon
- Quesada Ramos Ana Isabel
- Ramon Garcia Francisco Jose
- Redondo Cabrerizo Susana
- Rendo Varela Juan Manuel
- Ricarte Aventin Joaquin
- Rivas Lis Patricia
- Rodrigo Gomez Florindo
- Rodriguez Arranz Ana Maria
- Rodriguez Blanco Maria Paz
- Rodriguez Leon Jose Manuel
- Rodriguez Martin Roberto
- Rodriguez Rivero Luis Antonio
- Rojo Sanchez Maria Raquel
- Ros Tarraso Marcos Fermin
- Ruiz Martin Ana Maria
- Sanchez Garretas Maria Soledad
- Sanchez Jimenez Alfredo Tomas
- Sanchez Lacomba Maria Begoña
- Sanchez Muñoz Carlos
- Sanchez Ramirez Pedro
- Sanchez Romero Jesus
- Sanz Fernandez Virginia
- Sanz Toledano Vicente
- Serrano Nuñez Apolinar Valentin
- Sesmero De La Torre Esther Teresa
- Soladana Nodal Fernando
- Solorzano Taborga Pablo
- Soriano Sanz Pilar Leticia
- Soto Alfaro Joaquin
- Tell Casado Jose Luis
- Tena Castaño Miguel Angel
- Torres Del Alamo Juan
- Uña Martin Jose Luis
- Vazquez Navas Susana
- Vega Molinete Jose Maria
- Verazruz Domingo Martin
- Vergara Gonzalez Juan Ignacio
- Villaseñor Rodriguez Jose Eduardo
- Yenes Criado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26644 , F 130, S 8, H M 52454, I/A 1090 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Empresa: TASACIONES MADRID SA
Apoderado Solidario
- Anton Moreno Maria Victoria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22585 , F 29, S 8, H M 87448, I/A 87 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28
VER MAS ACTOS
Información de ANTON MORENO MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de ANTON MORENO MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTON MORENO MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos