ALCARAZ EIRO LAIA
Informe ejecutivo de ALCARAZ EIRO LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCARAZ EIRO LAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/04/2014 | 27/06/2024 |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2019 | 17/06/2020 |
VINCULACIONES DE ALCARAZ EIRO LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARAZ EIRO LAIA
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Eiro Laia
- Anton Moreno Maria Victoria
- Baruque Diez Diego
- Carbonell Barniol Gloria
- Cortijo Perez Jesus
- Curto Dejuan Eva
- Diaz Garcia Jonathan
- Dinares Sellares Ricard
- Dominguez Alvarez Ana
- Duran Ruiz Cristina
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Martin Maria Isabel
- Fernandez Martinez Ricardo
- Ferre Jover Miriam
- Ferreira Lopez Lucrecia
- Garay Martinez Nuria
- Gonzalez Mallo Jose Luis
- Hernanz Del Pozo Manuel
- Littardi Fernandez Maria Teresa
- Liu Guan Lihuang
- Martin Gonzalez Maria Angeles
- Mascaro Pastor Guillermo
- Menac Garcia Carlos
- Moreno Moreno Carmen
- Moreta Garcia Laura
- Moro Martinez Antonio Jesus
- Pazos Pintos Guadalupe
- Pedrero Alvarez Lorenzo
- Pino De La Chica Jose Ignacio
- Puigdevall Esteve Benjami
- Rodriguez Hernandez Alejandro
- Rodriguez Tallon David
- Roncero Sanchis Pablo
- Saez Gonzalez Cristina
- Sanchez Mondejar Esther
- Segui Del Aguila Vanessa
- Tineo Galan Asuncion
- Villalonga Felipe Antoni
- Villar Cordoba Ariadna
- Zaragoza Juan Josep
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alfaro Llovera Juan Manuel
- Caballero Barba Maria Mercedes
- Cloquell Pomar Javier
- Cohen Rodriguez Eugenio Enrique
- Collado Granadino Santiago
- Elipe Elipe Luis
- Fontan Barco Jaime
- Garreta Nieto Laura
- Marin Lozano Maria Rocio
- Paricio Pera Xavier
- Perez Trias Jose Javier
- Ruiz De Arcaute Salazar Carlos
- Sanchez Arevalo David
- Schwab Argente Maria Gloria
- Serrano Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 178351, I/A 1125 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Lopez Francisco Manuel
- Alcaraz Eiro Laia
- Anduig Garcia Laura
- Anglada Lara Albert
- Angulo Puerta Maite
- Baena Jorge Laura
- Beltran Rodriguez Cristina
- Blanco Blanco Alejandro
- Bujons Trullas Pere
- Cabrera Rodriguez Jorge Jose
- Cairos Gonzalez Jesus
- Canalejo De Las Heras Rafael
- Chavarria Agustin Susana
- Cortes Marin Elena
- Cortizo Pajerols Abel
- Del Valle Garcia Jesus Angel
- Domingo Fornell Pedro
- Egea Cabrera Santiago
- Ferre Conca Maria Rocio
- Garcia Galvez Lorenzo Gabriel
- Garcia Pellicer Joan Vicent
- Garcia Piñeiro Maria Jesus
- Garcia Rojo Antonio David
- Garcia Sanchis Maria Teresa
- Gimenez Martinez Adria
- Gomez Abril Estel-la
- Gomez Arroyo Miryam
- Gomez Iniesta Luciano Javier
- Gonzalez Muñoz Inmaculada
- Gonzalez Payo Maria Inmaculada
- Gonzalez Ruiz Javier
- Gumma Roura Catalina
- Hidalgo Vila Javier
- Izard Pereda Ana Luisa
- Jaso Urdiciain Cristina
- Jesus Molina Maria Luisa De
- Larrea Baña Aitziber
- Lopez Serantes Luis
- Luzardo Romano Margarita
- Mariscal Fernandez Veracruz
- Martinez Granados Sara
- Mavit Lorenzo Ana Isabel
- Mena Gomez Francisco Javier
- Mengibar Ramos Abelardo
- Miragaya Herrera Noelia
- Miranda Mazuecos Beatriz
- Montoya Rejas Segismundo
- Navarro Suarez Cristina
- Niño Crespo Begoña
- Oller Garcia Silvia
- Oroz Manrique Maria Isabel
- Oroza Vijande Pablo Leandro
- Orta Biel Patricia
- PASCUAL DE SA LUIS ALBERTO
- Peña Humada Alicia
- Pierres Llobet Albert
- Quintana Bravo Sonia
- Rodellar Barranco Esther
- Rodriguez Maldonado Liliana
- Rovira Usano Ana Maria
- Rubio Sanjurjo Lander
- Ruiz Aguilar Rocio
- Ruiz Otero Luis
- Sabate Mulet Joaquin
- Santamaria Ciordia Ana
- Senar Bacaicoa Maria Carmen
- Soler Sagrista Manuel
- Sualdea Cabañas Laura
- Torva Jordan Jordi
- Trigo Vargas Antonio
- Urbano Vinagre Cristina
- Villanueva Diaz Oscar
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abril Grange Miquel
- Agelet Toledo Begoña
- Agra Becerra Maria Jose
- Andujar Gomez Juan Carlos
- Anton Cebrecos Alberto
- Arguelles Secades Ana Victoria
- Barrau Salmeron Josep Antoni
- Bassas Bresca Sergio
- Beltran Carbo Rosario
- Bolumar Aiguade Jorge
- Bravo Rodriguez Ana Maria
- Calleja Albaladejo Monica
- Carretero Saiz Sergio
- Carrillo Perez Adolfo
- Casas Luna Alfonso
- Cascales Parra Maria Carmen
- Cavero Jareño Monica
- Cespedes Fernandez Nuria
- Cobo Cobo Purificacion
- Cuadern Codina Xavier
- De Aragon Delgado Rafael Luis
- De La Cruz Vegue Miguel Angel
- Eirin Muiño Maria Nieves
- Fabro Pujol Sergi
- Fernandez Camats Joan
- Figueras Gudas Jordi
- Fraga Lema Isabel
- Frias Aranda Enmanuel
- Garcia De Juan Rafael
- Garcia Torralba Noelia
- Gasco Abel Fernando
- Giribet Roura Joan Lluis
- Gomez Pastor David
- Gonzalez Barragan Veronica
- Gonzalez Imbroda Emilio Alfonso
- Hervas Ventura Juan
- Ibañez Alonso Maria Rosario
- Jimenez Medina Cristina
- Llorens Alemany Maria Teresa
- Lopez De Lacalle Alonso Tania
- Luengo Casatejada Jose Manuel
- Lujan Martinez Ana Belen
- Maestro Santana Teresa
- Mariscal Arce Ruben
- Martin Aragon Raul
- Martin Oliva Eduardo
- Mases Rodriguez Francina
- Maymo Soldevila Josep
- Mayo Perez Maria Teresa
- Mayor Arroyo Silvia
- Melet Canal Manuel
- Merida Gonzalez Antonio
- Miguel Garcia Ana Maria
- Moreno Milan Eva
- Mula Mancha Jordi
- Navarrete Espasa Juan Alfonso
- Obiols Rios Maria Angels
- Olle Garcia Ramon
- Oteiza Elizalde Ana
- Otero Sanz Josep Lluis
- Pareja Espejo Maria Angeles
- Paz Millor Catalina
- Perez Fajardo Javier
- Plazas Nebot Mar
- Pons Sala Raimon
- Ramon Torres Antonio
- Remon Ciria Begoña
- Rios Salmeron Maria Rosario
- Roch Menarguez Albert
- Rodriguez Aragon Inmaculada
- Rodriguez Ruiz Pablo
- Rodriguez Suarez Jose Manuel
- Ruiz Duran Carlos Javier
- Ruiz Perez Jose Francisco
- Sanchez Gonzalez Francisco Javier
- Santana Valido Arturo
- Serrano Regol Sergi
- Serrano Soriano Sara
- Solani Milla Manuel
- Trias Vilalta Manuel
- Vallve Alcon Pau
- Vaquero Garde Iñigo
- Vega Fernandez Jose Luis
- Verdugo Quiros Aurora
- Vigon Bautista Nieves
- Vilaseca Niubo Antoni Maria
- Zubiria Gallastegui Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10804, L 8083, F 9, S 8, H V 178351, I/A 409 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaraz Eiro Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10614, L 7895, F 25, S 8, H V 178351, I/A 250 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adrados Mardones Rafael Francisco
- Alarcon Gonzalez Natalia
- Alcaraz Eiro Laia
- Alonso Valdivielso Maria Isabel
- Alvarez Arenaza Gaizka
- Armenteros Perez Montserrat
- Arrayas Boniquito Silverio
- Asarta Azcarate Carlos
- Azcona Ria Miriam
- Berges Cruz Alicia
- Burgos Ortega Maria Lidia
- Caballero Lopez Esmeralda
- Cabello Garcia Javier
- Caleya Caña Maria Teresa
- Callau Berenguer Arturo
- Casais Cobo Maria
- Clemos Matamoros Ana Belen
- Cortes Tostado Juan Jesus
- Del Val Vazquez Mauro
- Diez Villamuera Marcos
- Dominguez Mendoza Alicia
- Erneta Iriarte Jose Maria
- Escolano Vilasis Jose
- España Maldonado Ivan
- Fernandez Perez Susana
- Galindo Diaz David
- Garcia Garcia Ana Belen
- Gargallo Rodriguez Juan
- Garraus Huarte Pablo
- Garrido Del Sol Susana
- Gomez Rivera Maria De Los Angeles
- Gonzalez Guijarro Gonzalo
- Guirado Plaza Pedro
- Hernando Barrasus Veronica
- Hormigos Martin Fernando
- Illan Cutillas Eduardo
- Juanola Tura Carles
- Lopez Garcia Maria Carmen
- Maeso De La Iglesia Susana
- Marco Villanueva Oscar
- Mariñelarena Oreja Iñigo
- Marti Barbera Jorge
- Martin Galan Maria De Gracia
- Martin Martin Maria Mercedes
- Martin Vargas Maria Angustias
- Martinez Sevillano Sonia
- Martorell Rodon Maria Montserrat
- Mascaro Pastor Guillermo
- Mateos Rego Ana Belen
- Merino Diez Guillermo
- Miranda Rembado Jose Enrique
- Montes Garcia Maria Ester
- Muñiz Lesende Alejandro
- Ortola Portoles Gabriel Jesus
- Penis Gutierrez Sixto
- Perales Navarro Francisco
- Porti Sallen Maria Antonia
- Puentes Acero Almudena
- Puig Martinez Trino
- Puigdemont Planella Anna
- Rodriguez Rubio Jose Manuel
- Roque Salanova David
- Salva Panero Jose Angel
- Salvador Lopez Jose Miguel
- Sanchez Herrera Valentin
- Sanchez Jimenez Maria Clara
- Sanchez Tejera Maria Rosa
- Tejero Casado Jose Ignacio
- Torta Torta Nuria
- Tudela Garcia Sergi
- Unzue Lizarraga Maria
- Urbiola Montalvo Iñaki
- Vicente Miguel Aitor
- Yaque Martin Juan Aurelio
- Yxart Serra Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43957 , F 140, S 8, H B 41232, I/A 553 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Información de ALCARAZ EIRO LAIA
Mostramos los datos de ALCARAZ EIRO LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARAZ EIRO LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos