SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2016 | 11/01/2021 |
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | Apoderado | 14/11/2016 | 14/12/2020 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | Apoderado | 25/10/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Acevedo Malaga Luis Ignacio
- Cabezudo Copa Ruth Maria
- Cabrera Viera Carmen Delia
- Chamero Diaz Cristina
- De Leon Machin Pedro
- De Leon Rodriguez Miguel Angel
- Delgado Santiago Marcos Jose
- Diaz Perera Maria Elena
- Encinar Ramirez Patricia
- Galvan Garcia Jesus Valentin
- Garcia Gonzalez Jesus Javier
- Garcia Quintero Angelo
- Gonzalez Hernandez Ivan Jesus
- Gonzalez Ramon Maria Eugenia
- Hernandez Isidro Angel
- Liñan Arcas Maria Eugenia
- Lopez Marrero Luis Miguel
- Lugo Jorge Cristo Inocencio
- Martinez Gonzalez Victor Manuel
- Matias Rodriguez Davinia
- Mayer Suarez Bruno
- Monsonis Estrada Manuel Jose
- Montesdeoca Navarro Manuel Jesus
- Naranjo Cabrera Daniel
- Perez Fernandez Aurora Maria
- Pierre Rouve Marie
- Reina Dominguez Maria Amparo
- Reyes Gil Dolores Maria
- Rodriguez Hernandez Jesus Alejandro
- Rodriguez Melian Maria Dolores
- Rodriguez Verdu Alfonso Vicente
- Santana Baez Juan Carlos
- Santana Sosa Carlos
- Suarez Corujo Maria Del Carmen
- Suarez Jimenez Cesareo Mateo
- Vega Ramirez Nieves Esther
- Villar Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10602, L 7883, F 195, S 8, H V 17274, I/A 893 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
Apoderado
- Sanchez Lacomba Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 199, S 8, H M 522312, I/A 205 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ares Meca Ruben
- Berdonces Jimenez Javier
- Blasco Fernandez Julio Pedro
- Flores Garcia Cristina
- Gil Miguel Beatriz
- Guerrero Perez Diego
- Macian Flor Vicente
- Maza Lozano Jose Manuel
- Mecha Tenza Jose Angel
- Moreno Colliers Fernando
- Pellicero Iglesias Ramon
- Plaza Lopez Julia
- Pulido Martinez Maria Cruz
- Ramos Flores Roberto
- Rando Aguaviva Juan Alfonso
- Rios Pelarda Mercedes
- Ronda Zuloaga Beatriz
- Sanchez Lacomba Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 125, S 8, H V 17274, I/A 595 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-46
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
Apoderado
- Ronda Zuloaga Beatriz
- Sanchez Lacomba Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 107, S 8, H M 522312, I/A 138 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Abreu Rivera Lydia
- Aceñas Azabarte Maria Del Mar
- Agudo Anabitarte Maria Del Rosario
- Aja Somarriba Felipe Angel
- Alamo Garcia Antonio Del
- Alarcon Ruiz Rosa Maria
- Alcalde Sanchez Luis Fernando
- Alguacil Oña Juan
- Alonso Gomez Juan Jose
- Alvarez Manso Jose Carlos
- Anton Moreno Maria Victoria
- Anton Sebastian Maria Victoria
- Apezarena Cancelas Jose Manuel
- Arribas Lambas Alfonso
- Besga Delgado Felipe
- Blay Mateo Maria Jesus
- Blazquez Jimenez Maria Teresa
- Boschmonar Caso Alina
- Cabañas Hernandez Pedro Jose
- Calle Calle Antonio
- Calleja Sierra Jose Maria
- Cañas Carvajal Fernando
- Cantero Real Eduardo
- Carral Perez Jose Luis
- Casado Gomez Santiago
- Castro Martinez Margarita
- Cedaya Cerezo David
- Climent Calbo Enrique Luis
- Closas Garcia Victoria Eugenia
- Cortes Prieto Enrique
- De Avila Tatay Justo
- De Avila Tatay Justo
- Diez Gomez Maria Soledad
- Dios Marin Juan Ignacio
- Dominguez Bermudez Irene
- Dominguez Ortega Ignacio
- Estañ Homs Maria Rosa
- Esteban Maluenda Maria Jose
- Estrada Minuesa Juan Carlos
- Fernandez Belloso Jose
- Fernandez Gala Guillermo
- Fernandez Quintana Enrique
- Flandez Garcia Pablo
- Floria Andaluz Francisco Ignacio
- Galvez Griso Matilde Carmen
- Garces Grela Maria Victoria
- Garcia Cortijo David
- Garcia Garcia Maria Teresa
- Garcia Guil Joaquin
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Garzon Muñoz Juan Jose
- Gil Garcia Indalecio
- Gonzalez Negrete Pascual
- Granda Martin Jesus
- Gregorio Cuartero Manuel
- Guitart Carmona Maria Del Dulce Nombre
- Gutierrez Bueno Francisca
- Herrador Gonzalez Manuel
- Herranz Rubio Jose Maria
- Holgado Alamo Manuel Serafin
- Hurtado Cuadrado Eduardo
- Inoges Enguita Jesus
- Izquierdo Zaragoza Montserrat
- Jimenez Garcia Maria Mercedes
- Jimenez Garcia Martin
- Jimenez Serrano Jose-fernando
- Jorda Chabrera Santiago
- Judez Bercebal Jesus
- Jurado Rincon Angel
- Lahuerta Bachiller Jose Antonio
- Llavallol Nebreda Fernando
- Lopez Palomar Maria Angeles
- Lopez Pascual Inmaculada Sofia
- Lopez Rivera Maria Dolores
- Lopez Ruiz Pilar
- Lozano Garcia Jose- Ramon
- Macias Lopez Pedro
- Manzano Rivero Manuel
- Manzano Rivero Manuel
- Marti Cid Antonio
- Martin Bauset Maria De La Luz
- Martin Garcia Ana
- Martin Pita Ramon
- Martin Roncero Tomas
- Martinez Lopez Jose Luis
- Martinez Ondina Jaime
- Martinez Orban Julio
- Mateo Alvarez Jorge Antonio
- Matey Garcia Belen
- Mergelina Sanchez Alfonso
- Millan Lopez Luis Fernando
- Molina Ruiz Jose
- Molla Canales Rafael
- Montaña Ponsa Ignacio
- Morales Vendrell Jose Carmelo
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Morcate Gimenez Celia Mary
- Morcillo Rodriguez Juan
- Muñoz Neches Julian
- Nava Garcia Alicia
- Navarro Lara Catalina
- Olivan Fadrique Jose Antonio
- Olmos Garrigues Amparo
- Palomo Yudici Carlos
- Pascual Gargallo Concepcion
- Pastor Rodriguez Alberto
- Pedraz Diaz-marta Maria Magdalena
- Perez Vivar Maria Teresa
- Piera Vinent Jose
- Pinazo Perez Emilio
- Pozo Abad Luis Maria
- Prieto Binuesa Ramon
- Quesada Ramos Ana Isabel
- Ramon Garcia Francisco Jose
- Redondo Cabrerizo Susana
- Rendo Varela Juan Manuel
- Ricarte Aventin Joaquin
- Rivas Lis Patricia
- Rodrigo Gomez Florindo
- Rodriguez Arranz Ana Maria
- Rodriguez Blanco Maria Paz
- Rodriguez Leon Jose Manuel
- Rodriguez Martin Roberto
- Rodriguez Rivero Luis Antonio
- Rojo Sanchez Maria Raquel
- Ros Tarraso Marcos Fermin
- Ruiz Martin Ana Maria
- Sanchez Garretas Maria Soledad
- Sanchez Jimenez Alfredo Tomas
- Sanchez Lacomba Maria Begoña
- Sanchez Muñoz Carlos
- Sanchez Ramirez Pedro
- Sanchez Romero Jesus
- Sanz Fernandez Virginia
- Sanz Toledano Vicente
- Serrano Nuñez Apolinar Valentin
- Sesmero De La Torre Esther Teresa
- Soladana Nodal Fernando
- Solorzano Taborga Pablo
- Soriano Sanz Pilar Leticia
- Soto Alfaro Joaquin
- Tell Casado Jose Luis
- Tena Castaño Miguel Angel
- Torres Del Alamo Juan
- Uña Martin Jose Luis
- Vazquez Navas Susana
- Vega Molinete Jose Maria
- Verazruz Domingo Martin
- Vergara Gonzalez Juan Ignacio
- Villaseñor Rodriguez Jose Eduardo
- Yenes Criado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26644 , F 130, S 8, H M 52454, I/A 1090 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Información de SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ LACOMBA MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos