ANTON LOPEZ MARIA
Informe ejecutivo de ANTON LOPEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ANTON LOPEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRANOPARK SA | Apoderado | 15/07/2010 | 12/07/2017 |
AUTOPISTA TERRASSA MANRESA AUTEMA CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA | Apoderado | 18/01/2010 | 18/07/2014 |
AUTOPISTA DEL SOL CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA | Apoderado Solidario | 14/12/2009 | 16/07/2014 |
FERROVIAL TRANSCO ESPAÑA SA | Apoderado | 27/10/2009 |
VINCULACIONES DE ANTON LOPEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTON LOPEZ MARIA
Empresa: SERRANOPARK SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Anton Lopez Maria
- Capa Ballesta Carlos
- Donoso Parrado Jose Luis
- Fernandez Garcia Jose Alfredo
- Losada Hernandez Pedro
- Orol Martin Aragon Alfonso
- Orol Martin Aragon Alfonso
- Orol Martin Aragon Alfonso
- Orol Martin Aragon Alfonso
- Orol Martin Aragon Alfonso
- Resines Peña Jose Antonio
- Royo Ibañez Carlos Javier
- Royo Ibañez Carlos Javier
- Royo Ibañez Carlos Javier
- Valtueña Ramos Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34962 , F 89, S 8, H M 468708, I/A 48 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Apoderado
- Anton Lopez Maria
- Ugarte Cruz Coke Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 156, S 8, H B 12833, I/A 100 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Anton Lopez Maria
- Del Cacho Cruz Maria Dolores
- Ugarte Cruz-coke Carlos Ricardo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28029 , F 199, S 8, H M 170430, I/A 94 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Empresa: SERRANOPARK SA
Apoderado
- Alvarez Cienfuegos Rozas Lourdes
- Anton Lopez Maria
- Blanco Garcia-castañon Gonzalo
- Blanco Garcia-castañon Gonzalo
- Blanco Garcia-castañon Gonzalo
- Blanco Garcia-castañon Gonzalo
- Donoso Parrado Jose Luis
- Fernandez Garcia Jose Alfredo
- Gonzalez Valverde Montserrat
- Heras Aguado Angel Luis
- Heras Aguado Angel Luis
- Heras Aguado Angel Luis
- Heras Aguado Angel Luis
- Losada Hernandez Pedro
- Losada Hernandez Pedro
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Martinez-pardo Arsuaga Javier
- Platon Lamela Pascua Jaime
- Platon Lamela Pascua Jaime
- Platon Lamela Pascua Jaime
- Platon Lamela Pascua Jaime
- Puig De La Bellacasa Aznar Paz
- Reviriego Navarro Javier
- Reviriego Navarro Javier
- Reviriego Navarro Javier
- Reviriego Navarro Javier
- Rivas Zurdo Jose Maria
- Rivas Zurdo Jose Maria
- Sacristan Martin Andres
- Sacristan Martin Andres
- Sacristan Martin Andres
- Sacristan Martin Andres
- Torres Mendez Vigo Carlos
- Torres Mendez Vigo Carlos
- Torres Mendez Vigo Carlos
- Torres Mendez Vigo Carlos
- Vizcaino Martin Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27048 , F 160, S 8, H M 468708, I/A 11 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-28
Apoderado
- Anton Lopez Maria
- Cabades Torres Ingrid
- Clemente Sanchez Francisco
- Domingo Soler Santiago
- Gil Villen Jorge
- Gonzalez Garcia Ivan
- Gonzalez Valverde Montserrat
- Gutierrez San Miguel Garcia Manuel
- Losada Hernandez Pedro
- Perez Fortea Javier
- Perez Perez Juan Ramon
- Rivas Zurdo Jose Maria
- Romero Nadal Adoracion
- Romero Sulla Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8145 , F 78, S 8, H B 12833, I/A 85 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Apoderado
- Alonso Garcia David
- Anton Lopez Maria
- Blanco Gutierrez Baltasara
- Castro Gimenez Belen
- Clemente Sanchez Francisco
- Del Pino Calvo Sotelo Leopoldo
- Domingo Soler Santiago
- Gil Villen Jorge
- Gonzalez Lago Francisco Javier
- Gutierrez San Miguel Garcia Manuel
- Herrero De La Puerta Gloria
- Lucas Osorio Iturmendi
- Osorio Iturmendi Lucas
- Rivas Zurdo Jose Maria
- Romero Nadal Adoracion
- Villacañas Beades Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8145 , F 78, S 8, H B 12833, I/A 85 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Anton Lopez Maria
- Cabades Torres Ingrid
- Gonzalez Lago Francisco Javier
- Resines Peña Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26947 , F 131, S 8, H M 170430, I/A 69 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Castro Gimenez Belen
- Castro Gimenez Belen
- Castro Gimenez Belen
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Gil Villen Jorge
- Gil Villen Jorge
- Gil Villen Jorge
- Osorio Iturmendi Lucas
- Osorio Iturmendi Lucas
- Osorio Iturmendi Lucas
- Rivas Zurdo Jose Maria
- Rivas Zurdo Jose Maria
- Romero Nadal Adoracion
- Villacañas Beades Ana
- Villacañas Beades Ana
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26947 , F 131, S 8, H M 170430, I/A 69 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28
Empresa: FERROVIAL AEROPUERTOS SA
Apoderado
- Alonso Garcia David
- Angoitia Grijalba Juan
- Anton Lopez Maria
- Blanco Gutierrez Baltasara
- Castro Gimenez Belen
- Clemente Sanchez Francisco Jose
- Fuentes Egusquiza Enrique
- Garcia Fernandez Antonio
- Gil Villen Jorge
- Guillen Garrido Alberto
- Herrero De La Puerta Gloria
- Osorio Iturmendi Lucas
- Ramirez Belaustegui Carlos
- Redondo Gutierrez Fernando
- Rivas Zurdo Jose Maria
- Romero Nadal Adoracion
- Romero Nadal Adoracion
- Rubio De Cardenas Nicolas
- Sanchez Salmeron Luis
- Sanchez Salmeron Luis
- Villacañas Beades Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26535 , F 107, S 8, H M 263569, I/A 41 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de ANTON LOPEZ MARIA
Mostramos los datos de ANTON LOPEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTON LOPEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos