GONZALEZ GARCIA IVAN
Informe ejecutivo de GONZALEZ GARCIA IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 62
Empresas activas: 27
Cargos inactivos: 87
Empresas inactivas: 27
CARGOS DE GONZALEZ GARCIA IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGYBAR PRIORITY SL | Administrador Unico | 12/09/2024 | |
LOGYBAR PRIORITY SL | Socio Unico | 12/09/2024 | |
LOUREO SL | Administrador Solidario | 19/08/2024 | |
TRANSPORTES MARTINEZ ALBERT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2024 | |
ESTUDIO MUSEO DEL FERROCARRIL SL | Administrador Solidario | 12/04/2024 | |
INNOVACIONES INFORMATICAS SL | Administrador Unico | 08/02/2024 | |
NOUVELLE VAGUE INNOVATION AND NEW BUSINESS SL | Administrador Unico | 08/02/2024 | |
CANDI DOG MENU SL | Apoderado | 25/07/2023 | |
CANDI DOG MENU SL | Administrador Mancomunado | 25/07/2023 | |
OFICINA RIVAS CENTRO SL | Socio Unico | 03/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ GARCIA IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GARCIA IVAN
Empresa: LOGYBAR PRIORITY SL
Socio Único
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 670914, I/A 6 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: LOGYBAR PRIORITY SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 670914, I/A 5 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: LOUREO SL
Administrador Solidario
- Dordio Salceda Jaime
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830008, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Del Rio Aparicio Rufino
- Del Rio Aparicio Rufino
- Gonzalez Garcia Ivan
- Gonzalez Garcia Ivan
- Marchini Blanco Juan
- Marchini Blanco Juan
- Muñoz Muñoz Andrea
- Muñoz Muñoz Andrea
- Zarco Ropero Mercedes
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6324, L 5232, F 180, S 8, H MA158955, I/A 11 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-29
Empresa: TRANSPORTES MARTINEZ ALBERT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2743, L 60, F 40, S 8, H V 911, I/A 19 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-46
Empresa: ESTUDIO MUSEO DEL FERROCARRIL SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Garcia Ivan
- Suarez Fernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45521 , F 33, S 8, H M 800642, I/A 3 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: ESTUDIO MUSEO DEL FERROCARRIL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45521 , F 33, S 8, H M 800642, I/A 3 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: INNOVACIONES INFORMATICAS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 223, S 8, H M 62590, I/A 20 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27178 , F 175, S 8, H M 489657, I/A 7 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: CANDI DOG MENU SL
Apoderado
- Gonzalez Garcia Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2326 , F 220, S 8, H GC 61473, I/A 2 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-35
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GARCIA IVAN
Mostramos los datos de GONZALEZ GARCIA IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GARCIA IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos