ANTON GONZALEZ IÑAKI
Informe ejecutivo de ANTON GONZALEZ IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTON GONZALEZ IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCCIONES MUSICALES GERNIKA SL | Socio Unico | 30/08/2016 | |
PRODUCCIONES MUSICALES GERNIKA SL | Administrador Unico | 30/08/2016 |
VINCULACIONES DE ANTON GONZALEZ IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTON GONZALEZ IÑAKI
Empresa: PROMUBI 2008 SL
Administrador Solidario
- Anton Gonzalez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 182, S 8, H BI 34727, I/A 6 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-48
Empresa: CUATRO DE MAYO SL
Administrador Unico
- Anton Gonzalez Iñaki
- Echepare Quiros Alaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 37, S 8, H SS 39231, I/A 2 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: CUATRO DE MAYO SL
Administrador Solidario
- Anton Gonzalez Iñaki
- Martin Pareja Maria
Administrador Unico
- Anton Gonzalez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 37, S 8, H SS 39231, I/A 2 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: PRODUCCIONES MUSICALES GERNIKA SL
Administrador Unico
- Anton Gonzalez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 155, S 8, H BI 68550, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Empresa: PRODUCCIONES MUSICALES GERNIKA SL
Socio Único
- Anton Gonzalez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 155, S 8, H BI 68550, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Empresa: LAMIÑA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Anton Gonzalez Iñaki
- Etxebarrieta Urrutxua Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 177, S 8, H BI 34727, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-48
Empresa: CUATRO DE MAYO SL
Administrador Solidario
- Anton Gonzalez Iñaki
- Martin Pareja Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 195, S 8, H NA029248, I/A00001 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-31
Empresa: PROMUBI 2008 SL
Administrador Solidario
- Anton Gonzalez Iñaki
- Etxebarrieta Urrutxua Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5034 , F 155, S 8, H BI 54542, I/A 1 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-48
Información de ANTON GONZALEZ IÑAKI
Mostramos los datos de ANTON GONZALEZ IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTON GONZALEZ IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos