ECHEPARE QUIROS ALAINE
Informe ejecutivo de ECHEPARE QUIROS ALAINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ECHEPARE QUIROS ALAINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL | Socio Unico | 30/12/2016 | 12/04/2023 |
TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL | Administrador Unico | 30/12/2016 | 04/03/2021 |
VINCULACIONES DE ECHEPARE QUIROS ALAINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEPARE QUIROS ALAINE
Empresa: TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL
Administrador Unico
- Echepare Quiros Alaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 38, S 8, H SS 39231, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: TRATAMIENTOS Y DERIVADOS SL
Nuevo Socio Único
- Echepare Quiros Alaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 38, S 8, H SS 39231, I/A 3 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: CUATRO DE MAYO SL
Administrador Unico
- Anton Gonzalez Iñaki
- Echepare Quiros Alaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 37, S 8, H SS 39231, I/A 2 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Información de ECHEPARE QUIROS ALAINE
Mostramos los datos de ECHEPARE QUIROS ALAINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEPARE QUIROS ALAINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos