ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO
Informe ejecutivo de ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMUBI 2008 SL | Liquidador Solidario | 05/03/2020 | 05/03/2020 |
PROMUBI 2008 SL | Administrador Solidario | 16/09/2011 | 05/03/2020 |
PROMUBI 2008 SL | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO
Empresa: PROMUBI 2008 SL
Liquidador Solidario
- Etxebarrieta Urrutxua Iñigo
- Etxebarrieta Urrutxua Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 182, S 8, H BI 34727, I/A 7 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-48
Empresa: PROMUBI 2008 SL
Administrador Solidario
- Etxebarrieta Urrutxua Iñigo
- Etxebarrieta Urrutxua Jorge
Liquidador Solidario
- Etxebarrieta Urrutxua Iñigo
- Etxebarrieta Urrutxua Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 182, S 8, H BI 34727, I/A 7 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-48
Empresa: LAMIÑA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Anton Gonzalez Iñaki
- Etxebarrieta Urrutxua Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 177, S 8, H BI 34727, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-48
Empresa: PROMUBI 2008 SL
Administrador Solidario
- Anton Gonzalez Iñaki
- Etxebarrieta Urrutxua Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5034 , F 155, S 8, H BI 54542, I/A 1 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-48
Información de ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO
Mostramos los datos de ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETXEBARRIETA URRUTXUA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos