ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JATE INTEGRAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 29/10/2020 | |
BUILDTECH SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/04/2019 | |
BUILDTECH SOLUTIONS SL | Socio Unico | 03/04/2019 | |
DISEÑOS DE ESPACIOS PERSONALIZADOS SL | Administrador Unico | 02/04/2019 | |
DISEÑOS DE ESPACIOS PERSONALIZADOS SL | Socio Unico | 02/04/2019 |
VINCULACIONES DE ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO
Empresa: JATE INTEGRAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Andres Galdino Juan Antonio
- Collado Garcia Eduardo
- Muñoz Bolancel Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38186 , F 32, S 8, H M 679487, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: JATE INTEGRAL SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Collado Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38186 , F 32, S 8, H M 679487, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: BUILDTECH SOLUTIONS SL
Socio Único
- Andres Galdino Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28992 , F 33, S 8, H M 522044, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: BUILDTECH SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Andres Galdino Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28992 , F 33, S 8, H M 522044, I/A 4 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Empresa: BUILDTECH SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Cabrera Serrano Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28992 , F 33, S 8, H M 522044, I/A 4 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Socio Único
- Andres Galdino Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 13, S 8, H M 567079, I/A 5 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Administrador Unico
- Andres Galdino Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 13, S 8, H M 567079, I/A 4 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Cabrera Serrano Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 13, S 8, H M 567079, I/A 4 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: JATE INTEGRAL SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Collado Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38186 , F 30, S 8, H M 679487, I/A 1 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Piñas Vega Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 10, S 8, H M 567079, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
VER MAS ACTOS
Información de ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES GALDINO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos