PIÑAS VEGA CESAR
Informe ejecutivo de PIÑAS VEGA CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑAS VEGA CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURVADOS TECNICOS SL | Administrador Solidario | 15/12/2015 |
VINCULACIONES DE PIÑAS VEGA CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑAS VEGA CESAR
Empresa: CURVADOS TECNICOS SL
Administrador Solidario
- Piñas Vega Carlos Federico
- Piñas Vega Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 10, S 8, H M 32896, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Administrador Mancomunado
- Piñas Vega Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 12, S 8, H M 567079, I/A 2 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: AKKAR GROUP ARABICA SL
Liquidador Mancomunado
- Hornas Gonzalez Francisco Javier
- Piñas Vega Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5060 , F 96, S 8, H BI 55016, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Empresa: AKKAR GROUP ARABICA SL
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Hornas Gonzalez Francisco Javier
- Piñas Vega Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5060 , F 96, S 8, H BI 55016, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Piñas Vega Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 10, S 8, H M 567079, I/A 1 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: AKKAR GROUP ARABICA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5060 , F 94, S 8, H BI 55016, I/A 1 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-48
Información de PIÑAS VEGA CESAR
Mostramos los datos de PIÑAS VEGA CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑAS VEGA CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos