CABRERA SERRANO EUSEBIO
Informe ejecutivo de CABRERA SERRANO EUSEBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABRERA SERRANO EUSEBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUILDTECH SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 28/06/2011 | 03/04/2019 |
DISEÑOS DE ESPACIOS PERSONALIZADOS SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2015 | 02/04/2019 |
VINCULACIONES DE CABRERA SERRANO EUSEBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRERA SERRANO EUSEBIO
Empresa: BUILDTECH SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Cabrera Serrano Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28992 , F 33, S 8, H M 522044, I/A 4 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-28
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Cabrera Serrano Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 13, S 8, H M 567079, I/A 4 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Administrador Mancomunado
- Cabrera Serrano Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31507 , F 12, S 8, H M 567079, I/A 2 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: BUILDTECH SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Galdino Juan Antonio
- Cabrera Serrano Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28992 , F 31, S 8, H M 522044, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Información de CABRERA SERRANO EUSEBIO
Mostramos los datos de CABRERA SERRANO EUSEBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRERA SERRANO EUSEBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos