ANAYA ALARCIA SARAH
Informe ejecutivo de ANAYA ALARCIA SARAH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANAYA ALARCIA SARAH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANEYAS SL | Administrador Unico | 26/07/2011 | |
RODUIZAN SL | Administrador Solidario | 01/06/2011 | |
ALARCIERAS SL | Administrador Solidario | 01/06/2011 | |
NOTAGALAGA SL | Administrador Solidario | 29/04/2011 | |
KISKILLONES SL | Administrador Solidario | 07/04/2011 | |
DONETCHEN SL | Administrador Solidario | 30/03/2011 | |
JUSTICOMPIS SL | Administrador Solidario | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE ANAYA ALARCIA SARAH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANAYA ALARCIA SARAH
Empresa: SANEYAS SL
Administrador Unico
- Anaya Alarcia Sarah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4911, L 3819, F 70, S 8, H MA110197, I/A 1 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Empresa: ALARCIERAS SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888, L 3796, F 217, S 8, H MA109471, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-29
Empresa: RODUIZAN SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888, L 3796, F 211, S 8, H MA109470, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-29
Empresa: NOTAGALAGA SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Caravadossi German Duarte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4876, L 3784, F 61, S 8, H MA109043, I/A 1 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-29
Empresa: KISKILLONES SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Padilla Ruiz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4869, L 3777, F 78, S 8, H MA108802, I/A 1 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: JUSTICOMPIS SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Padilla Ruiz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866, L 3774, F 155, S 8, H MA108713, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Empresa: DONETCHEN SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Montoya Prieto Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866, L 3774, F 149, S 8, H MA108712, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Información de ANAYA ALARCIA SARAH
Mostramos los datos de ANAYA ALARCIA SARAH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANAYA ALARCIA SARAH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos