PADILLA RUIZ SALVADOR
Informe ejecutivo de PADILLA RUIZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PADILLA RUIZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VASALDILLA SL | Administrador Solidario | 18/05/2011 | |
KISKILLONES SL | Administrador Solidario | 07/04/2011 | |
JARKIVIAL SL | Administrador Solidario | 31/03/2011 | |
JUSTICOMPIS SL | Administrador Solidario | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE PADILLA RUIZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA RUIZ SALVADOR
Empresa: VASALDILLA SL
Administrador Solidario
- Caravadossi German Duarte
- Padilla Ruiz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 14, S 8, H MA109250, I/A 1 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-29
Empresa: KISKILLONES SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Padilla Ruiz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4869, L 3777, F 78, S 8, H MA108802, I/A 1 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: JARKIVIAL SL
Administrador Solidario
- Montoya Prieto Pablo
- Padilla Ruiz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4867, L 3775, F 1, S 8, H MA108723, I/A 1 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Empresa: JUSTICOMPIS SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Padilla Ruiz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866, L 3774, F 155, S 8, H MA108713, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Información de PADILLA RUIZ SALVADOR
Mostramos los datos de PADILLA RUIZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA RUIZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos