RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUONTAR SL | Administrador Solidario | 24/08/2011 | |
ANTHEOPA SL | Administrador Solidario | 02/06/2011 | |
RODUIZAN SL | Administrador Solidario | 01/06/2011 | |
ALARCIERAS SL | Administrador Solidario | 01/06/2011 | |
GUZGELMA SL | Administrador Solidario | 31/05/2011 | |
ROTINCARSE SL | Administrador Solidario | 29/04/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO
Empresa: REMOTONIO SL
Administrador Solidario
- Pascual Garcia Lorena
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4889, L 3797, F 121, S 8, H MA109491, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-29
Empresa: RUILERENA SL
Administrador Solidario
- Pascual Garcia Lorena
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4889, L 3797, F 13, S 8, H MA109474, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-29
Empresa: JUONTAR SL
Administrador Solidario
- Alarcia Sanz Maria Del Mar
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4918, L 3826, F 196, S 8, H MA110464, I/A 1 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-29
Empresa: ANTHEOPA SL
Administrador Solidario
- Papazian Theo
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4889, L 3797, F 127, S 8, H MA109492, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-29
Empresa: REMOTONIO SL
Administrador Solidario
- Pascual Garcia Lorena
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4889, L 3797, F 121, S 8, H MA109491, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-29
Empresa: RUILERENA SL
Administrador Solidario
- Pascual Garcia Lorena
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4889, L 3797, F 13, S 8, H MA109474, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-29
Empresa: ALARCIERAS SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888, L 3796, F 217, S 8, H MA109471, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-29
Empresa: RODUIZAN SL
Administrador Solidario
- Anaya Alarcia Sarah
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888, L 3796, F 211, S 8, H MA109470, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-29
Empresa: GUZGELMA SL
Administrador Solidario
- Alarcia Sanz Maria Del Mar
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4888, L 3796, F 116, S 8, H MA109455, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-29
Empresa: ROTINCARSE SL
Administrador Solidario
- Caravadossi German Duarte
- Ruiz Garrido Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4876, L 3784, F 55, S 8, H MA109042, I/A 1 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-29
Información de RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GARRIDO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos